KRS 0000458362
NIP7010376236
REGON14663508200000
NazwaGIEŁDA NIERUCHOMOŚCI WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIEŁDA NIERUCHOMOŚCI WARTOŚCIOWYCH
Data rejestracji 17 kwi 2013 (11 lat temu) 17 kwi 2013
Data usunięcia 23 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2013-04-17
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
00139833500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 4) PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU.
TOMASZ KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2015-06-30
ROBERT BADZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2017-02-01
ROBERT BADZIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-01
2018-08-23
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-12
2016-07-14
TOMASZ ZGANIACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-12
2017-02-01
REMIGIUSZ ADAMIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-01
2018-08-23
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2016-02-12
2013-04-17
2016-03-24
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie