KRS 0000032872
NIP5260251546
REGON00136202400000
NazwaCENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENREX
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 22 mar 2019 22 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLIGONOWA, 30, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260251546
data rejestracji 31 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-08-03
2002-10-18
2.040 (DWA TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2001-08-03
2014-02-24
1.960 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01184935600000
Wspólnik
2002-10-18
2014-11-06
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
00003187400000
Wspólnik
2014-11-06
2019-01-22
12 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
14700186000000
Wspólnik
2019-01-22
2019-03-22
12 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 000 ZŁOTYCH
00215965000000
ANTONI STANISŁAW SZULBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2009-07-01
KRZYSZTOF MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-05
2003-11-18
KRZYSZTOF TOMASZ KŁOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-05
2005-03-31
URSZULA GRAŻYNA ŚCIBOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-18
2009-07-01
LESZEK CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-10
2007-05-23
JACEK DARIUSZ CIENIUCH
Członek Organu Nadzoru
2005-03-31
2006-02-21
MARCIN STANISŁAW KRZYWOSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-21
2009-07-01
JERZY MARSZALIK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-23
2008-01-15
MICHAŁ BARASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-23
2010-09-30
REMIGIUSZ ADAMIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-15
2010-09-30
SŁAWOMIR SMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2010-09-30
ALICJA ALEKSANDRA INDRIAN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2016-05-17
ZDZISŁAW DZIK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2012-03-29
ANNA PRZEWOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-30
2012-11-21
KAROLINA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-30
2012-11-21
MARIUSZ ALFRED ANDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-09
2014-02-17
ZBIGNIEW WAWRZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-09
2013-08-05
GAWEŁ ROMAN JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2014-02-24
TOMASZ KORZA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2014-02-17
WOJCIECH NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2015-10-15
SŁAWOMIR ADAM ZAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2015-05-28
SŁAWOMIR SMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-17
2015-05-28
KATARZYNA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-17
2015-05-28
ZBIGNIEW TŁOK KOSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-11
2016-05-17
WIESŁAWA KRYSTYNA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-06
2016-05-17
ANDRZEJ SKAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-17
2016-12-14
MACIEJ BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-17
2016-12-14
ROBERT SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-17
2016-12-14
ALICJA URSZULA OSOWSKA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-14
2019-03-22
TOMASZ MICHAŁ OGRODNIK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-14
2019-03-22
MIROSŁAW PIOTR JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-04
2019-03-22
KAZIMIERZ MOCHOL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-03-05
JAROSŁAW MĄKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-01-21
ROMUALD KUKOŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-03-05
ZBIGNIEW FARMUS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2001-10-04
WITOLD SOWILSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2007-05-23
ANDRZEJ MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-01-21
JAN MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2004-12-10
EDYTA MARIA JASTRZĘBSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-14
2017-08-04
WŁADYSŁAW JERZY WĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2003-01-21
MARIAN SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-21
2013-07-03
JANUSZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-21
2013-07-03
ANNA IZA CHAMERA
Prokurent
2017-04-18
2018-08-14
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU)
KATARZYNA EWA JAMROŻ
Prokurent
2017-08-04
2019-03-22
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU)
ANDRZEJ KONRAD KRZYSZOWSKI
Prokurent
2018-08-14
2019-03-22
PROKURA ŁĄCZNA
HELENA ANDRZEJCZYK
Prokurent
2001-08-03
2014-08-11
INDYWIDUALNA
STANISŁAW SAGAŁA
Prokurent
2006-08-25
2016-02-03
ŁĄCZNA
MACIEJ KAMIL ROGUSKI
Prokurent
2016-06-21
2016-11-17
SAMOISTNA
HUBERT MARCINIAK
Prokurent
2016-06-21
2017-04-18
SAMOISTNA
TATIANA ANNA GŁOWACKA
Prokurent
2016-12-28
2017-04-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM)
WŁADYSŁAW KARCZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2003-11-18
JACEK WYTRYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2002-10-18
SŁAWOMIR BURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2014-08-11
SŁAWOMIR BURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-11
2016-04-08
JERZY STANISŁAW MARCISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-18
2003-11-18
JERZY STANISŁAW MARCISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU, PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2003-11-18
2003-12-23
JERZY STANISŁAW MARCISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2016-11-17
ANDRZEJ ZBIGNIEW NAŁĘCZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2016-11-17
MAREK PIOTR BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-17
2017-05-19
RADOSŁAW TADEUSZ SOSNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-17
2019-01-22
MIROSŁAW PIOTR JANICKI
ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2019-01-22
2019-03-22
2001-08-03
2003-07-18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CENREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
2003-07-18
2014-08-11
"CENREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-03
2014-08-11
PODWALE, 23, WARSZAWA, 00-952, WARSZAWA, POLSKA
SKARB PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STORA ENSO RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLSKIE HUTY STALI"-HUTA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA KOTŁÓW "FAKOT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA ZESPÓŁ UZDROWISK KRAKOWSKICH SPÓŁKA AKCYJNA NAFTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA KOZIELSKA FABRYKA MASZYN "KOFAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PKP ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PGE ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZAKŁADY ROWEROWE "ROMET" SPÓŁKA AKCYJNA RUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FARMACJA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY MECHANICZNE "GLIMAG" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "SPLOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH "CHEMOINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA CERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TORUŃSKA PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "MERINOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA "TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "TRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. "TREMOWENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY "KOLNIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "TRANSBUD - OLKUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU "PETROBALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "EKO-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "OPOLANKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "CONNEX SANOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEOLIA TRANSPORT PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA - WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DRUKARNIA NARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CEMENTOWNIA WEJHEROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I POPRAWY ŚRODOWISKA "HYDROEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA - KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA PARKING - WSPÓLNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI DESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA "LUBINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE RYBOŁÓSTWA MORSKIEGO "TRANSOCEAN" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "CEMENTOWNIA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA CEZ SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO "PROGAZ" SPÓŁKA AKCYJNA MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE SPÓŁKA AKCYJNA DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TOMWAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FABRYKA ARTYKUŁÓW TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BIZART MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "HUTA GLIWICE-OSIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MONTAŻ-INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY METALOWE - KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FADROMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LZM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "FADROMA-SERWIS-REMONTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BUMAR-WROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "FADROMA-ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMEW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I SPRĘŻYN "FUMIS - BUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA OCHRONY PHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "TUR-WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FABRYKA PRODUKCJI SPECJALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY SPRZĘTU MECHANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "URSUS KOMPONENTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO "STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYNERGIA 99" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH PGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GRYF NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QBITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FABRYKA AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ "FAM-PIONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PRONICEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWŁADYSŁAW KARCZ
ASTRA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ BUMAR-ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK WYTRYKOWSKI
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NADARZYNIEANDRZEJ ZBIGNIEW NAŁĘCZ
"ZASTAL WAGONY" SPÓŁKA AKCYJNA "KOLMEX INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOLMEX SPÓŁKA AKCYJNA ELINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK PIOTR BORKOWSKI
"NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBRIZUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIROSŁAW PIOTR JANICKI
CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA LOHAS CROMA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRANNUS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIANTONI STANISŁAW SZULBORSKI
ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA "HUTA GLIWICE-OSIE" SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF MAJEWSKI
POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MARS" ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF TOMASZ KŁOSIŃSKI
"ZORIONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJIURSZULA GRAŻYNA ŚCIBOROWSKA
ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA SPÓŁKA AKCYJNA TOMALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLESZEK CICHOCKI
"CONSORS GRUPA INWESTYCYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TOMWAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAMEK "DE CHAMBRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEEM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INVESTING" SPÓŁKA AKCYJNA "EKOTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV LMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "VENA CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ART-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KINO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AFTERDARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATTAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMARCIN STANISŁAW KRZYWOSZYŃSKI
FUNDACJA KULTURY W WOJSKU "ARTWOJ" W LIKWIDACJI WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNAJERZY MARSZALIK
BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA "METALEXPORT - S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEX TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ BARASIŃSKI
RENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWB CONSULTING JANKIELEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJIREMIGIUSZ ADAMIAK
PKP CARGO CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WAS-KRK AIRPORT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOSTOSTAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI, INWALIDOM I EMERYTOM BRANŻY TRANSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TOMWAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI QUALIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG SPÓŁKA AKCYJNA "ŻURAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA FP SPOMAX SPÓŁKA AKCYJNA BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI KCI SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PORCELANY "ĆMIELÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABF LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NORD GAS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW-MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARNIA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA - RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESIDENCE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA QUALIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUALIA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR SMOLIŃSKI
POLSKO-BAŁKAŃSKA IZBA HANDLOWA CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WOLA" SPÓŁKA AKCYJNA BUMAR-WROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POL-MOT RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALICJA ALEKSANDRA INDRIAN
POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MONTAŻ-INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-WARSZAWA II" SPÓŁKA AKCYJNAZDZISŁAW DZIK
ZAKŁADY NARZĘDZIOWE W MIELCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E-TOWERS FAMABA SPÓŁKA AKCYJNA ELEWARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ "WOLMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOMIL-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNAANNA PRZEWOŹNIAK
PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNAMARIUSZ ALFRED ANDRZEJCZAK
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP MESKO SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA NA RZECZ AUTOMATYKI I ROBOTYKI OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA TDM ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNAZBIGNIEW WAWRZEŃ
"TECHMEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGAWEŁ ROMAN JAROSIŃSKI
LAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI J.K.INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOŁO" "FABRYKA TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA KSP POLONIA WARSZAWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI KAPROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "POL-FOODS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI BOTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "MEGADEX SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BFG KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "VISTULA" ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "TUR-WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MARTOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MARITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPENSUS HYDRAULIKA KRZYSZTOF GREGOREK,LESZEK KOCOT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI "KRÓLAK I WSPÓLNICY - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW" SPÓŁKA KOMANDYTOWA BIOSANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACG SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PG ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ILHO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEATOR INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APTEKA OLIWSKA ARONIJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W LIKWIDACJI PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI ILHO PL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI AJM ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAN-POL BIELIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI MARLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLSKA APARTHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI I OK SPÓŁKA AKCYJNA SIP HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERDANCY1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INFINITIVE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFI FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AC3 ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH NOWICKI
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNASŁAWOMIR ADAM ZAPAŁA
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I SPRĘŻYN "FUMIS - BUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NARODOWA AGENCJA PROMOCJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNAKATARZYNA WASILEWSKA
ZAKŁAD REMONTÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA SKLEJKA ORZECHOWO SPÓŁKA AKCYJNAZBIGNIEW TŁOK KOSOWSKI
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGOWIESŁAWA KRYSTYNA RUDZKA
"TELEFONY PODLASKIE" SPÓŁKA AKCYJNA EKOSAN STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ SKAŁECKI
ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNAROBERT SZYDŁOWSKI
CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM GIEŁDOWE SPÓŁKA AKCYJNA WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ" SPÓŁKA AKCYJNA LIBERTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALICJA URSZULA OSOWSKA KOWALSKA
TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ MICHAŁ OGRODNIK
FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE POLSKICH SKARBNIKÓW KORPORACYJNYCHANNA IZA CHAMERA
DOM PRAWNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA EWA JAMROŻ
TRANS - AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI G23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ KONRAD KRZYSZOWSKI
RB LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AERO 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENTRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRO ENERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO IN CORPORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA INSTYTUT ZMIAN W LIKWIDACJI RIVA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM TECHNICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA FOODPOINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPERO MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SISTER'S AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOFAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CSGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEXTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAZIMIERZ MOCHOL
"GREMI INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA HK STAL-SERVICE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAM SPÓŁKA AKCYJNA KCI PARK TECHNOLOGICZNY RYBITWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCI SPÓŁKA AKCYJNA VATRA SPÓŁKA AKCYJNA PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KCI - CENTRUM ZABŁOCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCI KROWODRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKOWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE KRAKMEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ENERGOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAG-BUD INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFIT CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TARINVEST" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA FAM CYNKOWANIE OGNIOWE SPÓŁKA AKCYJNA IPS SPÓŁKA AKCYJNA KRK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM ZABŁOCIE - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA TWÓJ GENERALNY WYKONAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MODERN HOUSE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AUREUS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI CENTRUM ZABŁOCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KR INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAJAROSŁAW MĄKA
CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ "RADWAR" SPÓŁKA AKCYJNA WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA" SPÓŁKA AKCYJNA WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA EKOPROHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWITOLD SOWILSKI
GERDA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA GLOBAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO-FREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KZD NOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA - BRZEZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INVESTING" SPÓŁKA AKCYJNA LABORATORIUM FRAKCJONOWANIA OSOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV LMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORPORATE MANAGEMENT CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CELERIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMAR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE STING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GETPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ MURAWSKI
NAFTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANKNOT FINANCIAL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ OIL-GAS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN MAJEWSKI
GEEM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNAEDYTA MARIA JASTRZĘBSKA
ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM GIEŁDOWE SPÓŁKA AKCYJNA WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA GALWANIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNAWŁADYSŁAW JERZY WĘŻYK
TEKNIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA SERPENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKO-AMERYKAŃSKA IZBA GOSPODARCZA INSTYTUT ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIHELENA ANDRZEJCZYK
BIURO AUDYTORSKO-FINANSOWE "SKONTO-FICADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CELAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHUBERT MARCINIAK
MILDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTATIANA ANNA GŁOWACKA
ALAIN ALJARIA GENERAL TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PROCULTUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLIGONOWA, 30, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ "RADWAR" SPÓŁKA AKCYJNA BIURO URUCHOMIEŃ SPRZĘTU SPECJALNEGO "ARSENAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P.P.R. KOARA EWA SIWEK, GRZEGORZ SIWEK SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I LOTNICZEGO PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA GLUCOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL