KRS 0000007062
NIP8550004237
REGON00546589600000
NazwaMORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMORSKA STOCZNIA REMONTOWA
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 27 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LUDZI MORZA, 16, M. ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji400000
Dane kontaktowe
Email MORSKA@MSR.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #4944Z TRASNPORT DROGOWY TOWARÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHZBIGNIEW ANDRZEJ BOHATER
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2005-03-07
EUGENIUSZ SIDORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2001-09-04
JERZY SŁOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2006-08-11
CZESŁAW KUCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2007-07-12
ROMAN JAN KIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2009-10-13
ELŻBIETA REDWAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2002-09-10
KRZYSZTOF JERZY ADRANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2006-08-11
KRZYSZTOF KULIK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2013-09-12
MARZENA KOPACKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-23
2008-07-07
TOMASZ BRONNY
Członek Organu Nadzoru
2008-07-07
2010-06-28
JÓZEF KLEMENS DUBANIEWICZ
Prokurent
2001-04-27
2013-01-24
SAMOISTNA
BEATA DOROTA STEFANIAK
Prokurent
2003-11-19
2013-01-24
SAMOISTNA
MARZENA IZABELA TERPITZ
Prokurent
2013-06-04
2013-11-27
SAMOISTNA
ANDRZEJ ANTONI WIELĄDEK
Prokurent
2001-04-27
2001-09-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB 2) WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LECH MILEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2002-05-07
JAROSŁAW BILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-27
2002-09-10
MAREK KRZYSZTOF RÓŻALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2002-05-07
MAREK KRZYSZTOF RÓŻALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2011-08-19
JACEK TOMASZ SZAFRAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2012-08-29
MAREK KRZYSZTOF RÓŻALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-19
2012-08-29
ANDRZEJ ANTONI WIELĄDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2003-11-19
LESZEK MARIAN GŁADYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-10
2011-08-19
LESZEK HENRYK TRYTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-19
2011-10-18
JACEK TOMASZ SZAFRAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2013-11-27
2009-12-21
2013-11-27
2591Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2009-12-21
2013-11-27
3315Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
2009-12-21
2013-11-27
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2009-12-21
2013-11-27
3011Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
2009-12-21
2013-11-27
3012Z - PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH
2009-12-21
2013-11-27
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2009-12-21
2013-11-27
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2009-12-21
2013-11-27
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2009-12-21
2013-11-27
2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2009-12-21
2013-11-27
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2001-04-27
2013-11-27
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-27
2013-11-27
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-27
2013-11-27
LUDZI MORZA, 16, M. ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie