KRS 0000039584
NIP8730007125
REGON85054615200000
NazwaHUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA KAPITAŁOWA "KROSNO"
Krótka nazwaHUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "TARNÓW" - GRUPA KAPITAŁOWA "KROSNO"
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 01 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRYSZTAŁOWA, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1580000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHLUIZA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2008-04-01
JACEK SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2008-04-01
IRENEUSZ MIKOŁAJ CHRZĄŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2006-06-30
EWA CZESŁAWA ROMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2008-04-01
JANINA BROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2002-07-30
WOJCIECH SKOP
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2004-06-01
TOMASZ BRONNY
Członek Organu Nadzoru
2005-06-20
2008-04-01
JERZY RADOSŁAW BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2002-07-30
BEATA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2005-06-20
WIESŁAW ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-06-01
ARTUR STEFAN JANOWSKI
Prokurent
2001-11-22
2006-10-24
ŁĄCZNA
JERZY ZBIGNIEW WIATR
Prokurent
2002-12-23
2006-10-24
ŁĄCZNA
ANNA PAULINA MAŚLANKA
Prokurent
2006-10-24
2007-10-30
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOŻENA SMALARZ
Prokurent
2007-10-30
2008-04-01
PROKURA ŁĄCZNA (SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)
MARZANNA KAPUŚCIŃSKA
Prokurent
2003-01-24
2006-10-24
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAZIMIERZ BIAŁOTA
Prokurent
2001-08-29
2001-11-22
ŁĄCZNA
PAWEŁ ANTONI KLUCZNIK
Prokurent
2001-11-22
2003-03-20
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HELENA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2001-11-22
2003-04-16
ŁĄCZNA
ADAM JERZY KOZUBAL
Prokurent
2002-02-27
2007-03-19
PROKURA ŁĄCZNA
JANUSZ BOCHEŃSKI
Prokurent
2002-10-23
2002-12-23
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZYGMUNT LEGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2001-11-22
PAWEŁ ANTONI KLUCZNIK
WICEPREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-20
2006-01-25
BOGDAN JAN MROZEK
WICEPREZES
2007-06-26
2008-04-01
JAN KURKUS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2006-01-25
MAREK UŁASIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2002-03-08
MAREK UŁASIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2003-03-20
GRAŻYNA ZOFIA KADOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-22
2002-03-08
PAWEŁ ANTONI KLUCZNIK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2006-06-30
BOGDAN JAN MROZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2007-03-19
ANDRZEJ MIROSŁAW BĄBAŚ
PREZES ZARZĄDU
2007-03-19
2008-04-01
2001-08-29
2002-05-07
HSG "BLOWEX-TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie