KRS 0000014988
NIP6850005435
REGON37003477100000
NazwaHUTA SZKŁA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO
Krótka nazwaHUTA SZKŁA W JAŚLE GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 24 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIADECKICH, 19, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1950000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6850005435
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
27102028920000510202421816
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
39102028920000590202421790
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
06160014621800788140000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22160014621800788140000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
24102028920000500202421725
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
49160014621800788140000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
76160014621800788140000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
38160014621800788140000008
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
33160014621800788140000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2613Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2615Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO #2615 PRODUKCJA WSZELKICH INNYCH WYROBÓW ZE SZKŁA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃWIESŁAW PIWOWAR
Beneficjent
ANNA PIWOWAR
Beneficjent
EWA MARIA PIWOWAR-SZPYTMA
reprezentant
KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" SA
Wspólnik
2001-05-29
2009-04-24
3.000 UDZIAŁÓW PO 650 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.950.000 ZŁ
004015122
JANUSZ OLEKSIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2001-10-24
ROLAND JANOCHA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-12
2006-04-07
MARIUSZ SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-07
2009-04-24
EWA CZESŁAWA ROMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2001-10-24
JACEK SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2009-04-24
WŁODZIMIERZ SZCZEPAN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2005-06-17
TOMASZ ADAM MISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-04-22
ARTUR STEFAN JANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2003-06-23
MAREK UŁASIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2004-07-12
EWA CZESŁAWA ROMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2009-04-24
ANDRZEJ NAMYSŁ
Prokurent
2004-03-02
2009-04-24
PROKURA ODDZIELNA
MARIAN PASTERCZYK
Prokurent
2004-03-02
2009-04-24
PROKURA ODDZIELNA
WIESŁAW PIWOWAR
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
ANNA PIWOWAR
Beneficjent
UDZIAŁ W UPRAWNIENIACH WŁAŚCICIELSKICH NA ZASADZIE WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 5% /PIĘĆ PROCENT/ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WACŁAW ROMAN DŁUGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-29
2004-03-02
WACŁAW ROMAN DŁUGOSZ
PREZES
2004-03-02
2008-09-24
GRAŻYNA BARBARA SKRUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-29
2009-04-24
TADEUSZ DZIEDZIC
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-05-29
2001-07-13
MARIAN GĄSIOR
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-07-13
2004-03-02
BOGDAN JAN MROZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-24
2009-04-24
2001-05-29
2002-11-15
HUTA SZKŁA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie