KRS 0000056598
NIP8480000144
REGON00541139200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "PRIM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "PRIM"
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 22 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SUWALSKA, 84, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15000
Dane podatkowe
NIP 8480000144
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW RÓŻEWSKI
reprezentant
ZDZISŁAW SAWICKI
Beneficjent
WIESŁAWA ALICJA WOŁOTKIEWICZ
Prokurent
2001-10-26
2013-05-24
SAMOISTNA
HALINA BUDNA
Prokurent
2011-05-19
2011-10-21
PROKURA SAMOISTNA
KONRAD SUCHARZEWSKI
Prokurent
2012-10-26
2014-09-05
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
DOROTA RESZUTA
Prokurent
2013-03-28
2014-05-14
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
DOROTA RESZUTA
Prokurent
2014-11-14
2018-03-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
TOMASZ CIUKSZO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2011-05-19
ZDZISŁAW SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2022-11-22
PIOTR MICHOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2014-01-14
PIOTR ANDRZEJ ŁUKASIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2012-04-11
JACEK STOSIO
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2012-09-06
BEATA SZUMILAS
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2016-12-19
ANTONI JÓZWOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2014-01-14
SŁAWOMIR MŚCICHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2017-01-30
JANUSZ OLEKSIUK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-19
2022-11-22
ROBERT MROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-30
2022-11-22
STANISŁAW RÓŻEWSKI
Likwidator
2021-06-16
2022-11-22
ZDZISŁAW SAWICKI
Beneficjent
ZGŁASZANY BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM W ELMO FINANCE SP. Z O.O. (KRS 0000189151), KTÓRA POSIADA PONAD 99% AKCJI W SPÓŁCE - PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "PRIM" SPÓŁKA AKCYJNA. BENEFICJENT POSIADA 95% (8.550.000) AKCJI W ELMO S.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 99,85% (250.120) UDZIAŁÓW W ELMO FINANCE SP. Z O.O. (KRS 0000189151). PONADTO BENEFICJENT POSIADA 360 /TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW W ELMO FINANCE SP. Z O.O. (KRS 0000189151), KTÓRE SĄ UPRZYWILEJOWANE: CO DO DYWIDENDY – NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE PRZYZNAJE SIĘ DYWIDENDĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM. CO DO GŁOSU – PRZYZNAJE SIĘ TRZY GŁOSY NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY. CO DO SPOSOBU UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI –UDZIAŁOM UPRZYWILEJOWANYM PRZYZNAJE SIĘ PRAWO DO KWOT PRZEWYŻSZAJĄCYCH O POŁOWĘ KWOTY PRZYSŁUGUJĄCE UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KAMILA JULIA JURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2012-04-11
KAMILA JULIA JURCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2012-09-06
HALINA BUDNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2011-05-19
SŁAWOMIR MŚCICHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2013-09-19
PIOTR MAREK GAWRYŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2012-04-11
PIOTR MAREK GAWRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2013-11-27
STANISŁAW HIPOLIT MRÓWCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2014-08-07
STANISŁAW RÓŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-07
2021-06-16
2001-10-26
2021-06-16
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "PRIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie