KRS 0000032620
REGON01075025900000
NazwaRAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT POLSKA
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 06 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 78, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKONRAD ARKADIUSZ SITNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
ALBERT TRAYNER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
JEFF MILLIKAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
ANNA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
SZYMON DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
GERD FRIMMEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2005-01-06
ELŻBIETA ZDUNEK
Prokurent
2001-08-01
2005-01-06
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR MAREK GAWRYŚ
Likwidator
2002-01-04
2005-01-06
JANUSZ RUDZKI
Likwidator
2002-01-04
2005-01-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
PIOTR MAREK GAWRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2002-01-04
JANUSZ RUDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-01
2002-01-04
2001-08-01
2002-01-04
RAIFFEISEN CAPITAL & INWESTMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie