KRS 0000090228
NIP5252198441
REGON01689149800000
NazwaINVIMED - EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVIMED - EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 11 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2011000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2342Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWORESA VENTURES N.V. Z SIEDZIBĄ W CURACAO, ANTYLE HOLENDERSKIE
Wspólnik
2002-02-08
2005-02-15
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁ
ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2005-02-15
2014-12-11
20.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.011.000 ZŁOTYCH
MEDICOVER INVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2005-02-15
2012-11-10
6300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 630.000,00 ZŁOTYCH
RADONS B.V. HOLANDIA
Wspólnik
2012-10-17
2013-09-30
13.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.311.000,00 ZŁOTYCH
YAIR ALONI
Prokurent
2012-11-10
2014-02-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
FREDRIK RAGMARK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-08
2005-02-15
AGNIESZKA KAZIMIERA SZPARA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-15
2009-07-03
ARIEL DOTAN
PREZES ZARZĄDU
2012-11-10
2014-02-17
IWONA POKWICKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-17
2014-12-11
TOMASZ JAROSŁAW PACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2010-08-16
WOJCIECH ADAM FRONCKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2009-02-26
TOMASZ MACIEJ BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-03
2011-09-13
MAŁGORZATA URSZULA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-01
2011-09-13
SZYMON DOBRZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-13
2012-11-10
MARCIN JAKUB ŁUKASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-13
2012-11-10
2002-02-08
2005-05-20
"I-STAR.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-20
2012-10-17
"I-START.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-08
2004-05-12
SAPIEŻYŃSKA, 10, WARSZAWA, 00-215, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-12
2011-11-30
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R., 18, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-30
2012-12-21
AL.JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie