KRS 0000038046
REGON01731084200000
Nazwa"DEKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaDEKATO
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 04 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMAWspólnik
2001-09-19
2006-08-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01096597100000
Wspólnik
2001-09-19
2004-09-21
6.362 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.181.000,00 ZŁOTYCH
01096011700000
Wspólnik
2001-09-19
2004-05-06
20943 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10471500 ZŁOTYCH
01096054800000
Wspólnik
2005-10-13
2006-04-18
1900 UDZIAŁÓW WŁASNYCH PO 500,00 ZLOTYCH KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 950.000,00 ZŁ NABYTYCH W CELU UMORZENIA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.11.2005R.
01731084200000
MACIEJ MINTA
Likwidator
2006-01-18
2006-08-04
JACEK WAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-06-08
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-01-28
ARKADIUSZ TOMASZ DEPTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-06-08
BOGDAN MAŁACHWIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-06-08
MAREK PAWEŁ ŁATACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2002-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK PAWEŁ ŁATACZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2002-01-28
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2002-06-08
TOMASZ MIROSŁAW BIAŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2003-01-27
MACIEJ MINTA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2006-01-18
2001-09-19
2003-05-23
"NIF INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-23
2006-01-18
DEKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-19
2003-03-05
GROCHOWSKA, 316, WARSZAWA, 03-839, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-05
2003-05-23
WOLSKA, 45 A, WARSZAWA, 01-201, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-23
2004-01-27
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie