KRS 0000370266
NIP7781476154
REGON30159984000000
NazwaEKOS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOS ENERGIA
Data rejestracji 15 lis 2010 (14 lat temu) 15 lis 2010
Data usunięcia 18 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAŃCOWA, 15, POZNAŃ, 61-022, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #72 INFORMATYKA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2010-11-15
2012-04-18
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
01096011700000
ALBERT WOLAŃSKI
Wspólnik
2010-11-15
2013-11-18
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
MARZENA WOLAŃSKA
Wspólnik
2012-04-18
2013-11-18
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALBERT WOLAŃSKI
Likwidator
2013-05-15
2013-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAREK PERCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-15
2012-04-18
ALBERT WOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2013-05-15
2010-11-15
2012-04-18
ENERGIA TROJANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-18
2013-05-15
EKOS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-15
2012-04-18
PADEREWSKIEGO, 7, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie