KRS 0000184965
NIP6332095821
REGON27815090700000
Nazwa"ENERGO-EKO I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGO-EKO I
Data rejestracji 29 gru 2003 (21 lat temu) 29 gru 2003
Data usunięcia 05 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 1, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2860000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6332095821
data rejestracji 27 lis 2003
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (52)
#9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0501 RYBOŁÓWSTWO #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1596Z PRODUKCJA PIWA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2415Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMSTANISŁAW ZBIGNIEW KUCHTA
Beneficjent
STANISŁAW ZBIGNIEW KUCHTA
reprezentant
Wspólnik
2003-12-29
2009-11-05
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00ZŁ
27785642700000
Wspólnik
2003-12-29
2007-12-14
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00ZŁ
27271150000000
Wspólnik
2007-12-14
2009-11-05
730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.460.000,00;-ZŁ
01096011700000
RYSZARD STRYCHARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2005-12-30
SABINA STRYCHARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2005-12-30
PIOTR JARZYNA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2004-04-19
RAFAŁ STANISŁAW KUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2005-12-30
MAREK MICHAŁ PERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-14
2009-11-05
ROBERT SYLWESTER BENDER
Członek Organu Nadzoru
2007-12-14
2009-11-05
DAMIAN PIOTR GORZAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-14
2009-11-05
PIOTR PAWEŁ JARZYNA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-14
2009-11-05
MACIEJ FIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2008-02-28
2009-11-05
ŻYWISŁAW PARAPURA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2005-12-30
STANISŁAW ZBIGNIEW KUCHTA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MIECZYSŁAW NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2009-11-05
STANISŁAW KUCHTA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-29
2009-11-05
JACEK PRZEMYSŁAW BASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-20
2009-11-05
2003-12-29
2009-11-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-29
2009-11-05
"ENERGO-EKO I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-29
2009-11-05
ARMII KRAJOWEJ, 1, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
2003-12-29
2009-11-05
9000B - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
2003-12-29
2009-11-05
9000C - USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
2003-12-29
2009-11-05
3710Z - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2003-12-29
2009-11-05
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2003-12-29
2009-11-05
9000A - WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
2003-12-29
2009-11-05
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2003-12-29
2009-11-05
511 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2003-12-29
2009-11-05
4511Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2003-12-29
2009-11-05
93 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2003-12-29
2009-11-05
0111C - UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie