KRS 0000014461
NIP7820021217
REGON00483330000000
NazwaSWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSWARZĘDZ MEBLE W LIKWIDACJI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 20 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POZNAŃSKA, 14, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1747759,51 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1747759,51 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji174775951
Dane podatkowe
NIP 7820021217
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sie 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #310 PRODUKCJA MEBLI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKATARZYNA BOŻENA JÓZEFOWICZ- JOKIEL
Beneficjent
KATARZYNA BOŻENA JÓZEFOWICZ- JOKIEL
reprezentant
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2006-08-16
WIESŁAW KUC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-07-23
ROBERT SYLWESTER BENDER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-03-04
ZYGMUNT BOSIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2006-02-09
TOMASZ ŻARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-03-04
AGNIESZKA AGATA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-08-13
WOJCIECH DZIEWULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2004-05-14
WALDEMAR BOJARA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2004-01-12
KRZYSZTOF ROMAN BAREMBRUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2006-02-09
SEBASTIAN BOGUSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-14
2005-07-19
KONRAD MUSIAŁ
Prokurent
2002-01-17
2003-07-23
ŁĄCZNA
MIROSŁAWA MARIA SŁONECKA
Prokurent
2004-03-22
2005-08-30
ŁĄCZNA
ANDRZEJ ORNAT
Prokurent
2006-08-16
2009-03-16
ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW
WIESŁAW JANUSZ MAŚLANKA
Prokurent
2006-08-16
2006-11-23
ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW
MAŁGORZATA MARTA KWAPULIŃSKA
Prokurent
2006-11-23
2007-08-14
ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW
HALINA MARIA CZUBAK LULKIEWICZ
Prokurent
2002-01-17
2009-03-16
ŁĄCZNA
MAREK MATEUSZ KAMIŃSKI
Likwidator
2009-03-16
2010-10-19
ROBERT WALDEMAR JĘDRZEJOWSKI
Likwidator
2010-10-19
2011-03-21
KRZYSZTOF FRANCISZEK BARANIEWSKI
Likwidator
2011-03-21
2023-07-20
EWA BŁADA KOSMALEWICZ
Powiernik
2010-09-02
2011-01-03
KATARZYNA JÓZEFOWICZ JOKIEL
Powiernik
2011-01-03
2023-07-20
KATARZYNA BOŻENA JÓZEFOWICZ- JOKIEL
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF KRZYWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2002-03-16
JÓZEF KRZYWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-16
2005-03-11
JULITTA MACIEJEWSKA WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2002-01-21
TOMASZ ANTONIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2003-07-23
ANDRZEJ RYCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-16
2002-11-04
MICHAŁ PIOTR BŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-23
2003-10-22
ANDRZEJ ORNAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-10-21
MAŁGORZATA MARTA KWAPULIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-14
2007-11-07
MAREK MATEUSZ KAMIŃSKI
CZŁONEK
2007-09-06
2007-11-07
MAREK MATEUSZ KAMIŃSKI
WICEPREZES
2007-11-07
2009-03-16
2001-05-24
2009-03-16
SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA
2009-03-16
2010-09-02
SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie