KRS 0000115228
NIP9542408966
REGON27781886900000
NazwaPROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPROGRES LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 03 cze 2002 (22 lata temu) 03 cze 2002
Data usunięcia 13 mar 2014 13 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARBARY, 21, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHANDRZEJ KUTA
Prokurent
2009-12-10
2014-03-13
SAMODZIELNA
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2008-11-07
CEZARY GREGORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2008-11-07
EWA WINCZURA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2008-11-07
MAŁGORZATA SKWARCZEK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2008-11-07
DOROTA AGNIESZKA SURMA
Wspólnik
2002-06-03
2003-09-15
5 UDZIAŁÓW PO 10.000 ZŁ CZYLI UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
BARTOSZ DOMINIK SKWARCZEK
Wspólnik
2002-06-03
2009-07-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
WOJCIECH MIROSŁAW WINCZURA
Wspólnik
2003-09-15
2009-07-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
Wspólnik
2007-07-26
2008-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
CEZARY GREGORCZUK
Wspólnik
2007-07-26
2008-11-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-11-07
2014-03-13
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
27781886900000
AB HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2009-07-16
2014-03-13
20 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJWYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
TADEUSZ SŁYSZ
Powiernik
2010-03-10
2014-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD JEDNORAZOWO DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1000-KROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
BARTOSZ DOMINIK SKWARCZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2009-07-16
BOLESŁAW KRZYSZTOF SZYMROSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-16
2014-03-13
BARTOSZ DOMINIK SKWARCZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-03
2008-12-12
WOJCIECH MIROSŁAW WINCZURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-02
2009-07-16
MAGDALENA STOKŁOSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-12
2009-01-14
2002-06-03
2004-12-02
"PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-02
2010-03-10
PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-03
2004-12-02
KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
2004-12-02
2013-02-21
ALEJA ROŹDZIEŃSKIEGO, 91, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie