KRS 0000016480
NIP6270011614
REGON27240819600000
NazwaZAKŁADY CHEMICZNE"HAJDUKI" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY CHEMICZNE"HAJDUKI" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 23 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STALOWA, 17, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2596780,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2596780,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,14 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHPAWEŁ NARCYZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
JAN MARIAN ZAJIC
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
EUGENIUSZ AUGUSTYN MOSKWA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2006-04-13
DAMIAN MARCIN DOMIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
DARIA GRAŻYNA KULCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
WOJCIECH PIOTR DADAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
LECH MARIAN JEZIORNY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-11-20
AGNIESZKA MARIA TRZASKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2004-03-31
ROMAN LUDWIK PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2005-08-02
SŁAWOMIR ARTUR WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2005-08-02
RYSZARD ZYMEK
NADZORCA SĄDOWY
2004-09-16
2006-04-13
TADEUSZ SŁYSZ
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2008-10-31
2012-04-23
PIOTR ŻACZEK
Prokurent
2001-05-31
2002-08-01
PROKURA ŁĄCZNA
ZYGMUNT JAN KRAWCZYK
Prokurent
2001-05-31
2005-08-02
ODDZIELNA
JADWIGA ANNA LUBIŃSKA
Prokurent
2002-11-20
2003-12-22
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF TOMANEK
Prokurent
2005-10-24
2006-04-13
ODDZIELNA-SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
EDWARD WIESŁAW APONIUK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2002-08-01
JADWIGA ANNA SZUMIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2002-08-01
PIOTR ŻACZEK
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2002-08-01
2003-03-05
PIOTR ŻACZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2005-08-02
JACEK PYTEL
WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR FINANSOWY
2002-08-01
2004-05-28
EUGENIUSZ AUGUSTYN MOSKWA
ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-08-01
2003-07-08
RYSZARD STANISŁAW WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-09
2008-06-09
ARKADIUSZ PAWEŁ GRZYBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2007-08-14
ADAM GROM
PREZES ZARZĄDU
2008-06-09
2012-04-23
ANDRZEJ JERZY KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR HANDLOWY
2004-03-31
2004-05-28
2001-05-31
2006-04-13
"Z.CH.HAJDUKI" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-04-13
2010-03-12
ZAKŁADY CHEMICZNE "HAJDUKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie