KRS 0000513586
NIP5242771057
REGON14729431200000
NazwaJDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJDC
Data rejestracji 17 cze 2014 (10 lat temu) 17 cze 2014
Data usunięcia 04 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 190, WROCŁAW, 53-203, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZARZAD@GB-HANDEL.PL
Dane podatkowe
NIP 5242771057
data rejestracji 01 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADAUD DZHANTAEV
Beneficjent
IWONA MARIA ROGOWSKA
reprezentant
ARKADIUSZ PAWEŁ GRZYBOWSKI
Wspólnik
2014-06-17
2015-07-09
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
ANZOR INDORBAEV
Wspólnik
2015-07-09
2016-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ZOGRABS IBIŠOVS
Wspólnik
2016-01-12
2016-06-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
GIRGAON S.R.O.
Wspólnik
2016-06-01
2016-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
Wspólnik
2016-08-30
2020-12-04
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
02181732500000
IWONA MARIA ROGOWSKA
Likwidator
2019-11-27
2020-12-04
DAUD DZHANTAEV
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI JDCOMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PIOTR BRZOZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2015-07-09
ANZOR INDORBAEV
PREZES ZARZĄDU
2015-07-09
2016-01-12
ZOGRABS IBIŠOVS
PREZES ZARZĄDU
2016-01-12
2016-06-01
IWONA MARIA ROGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-01
2019-11-27
2014-06-17
2018-01-17
GB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-17
2019-11-27
JDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-17
2016-01-12
TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 03-683, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-12
2018-01-17
UL. KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie