KRS 0000026698
NIP6762192165
REGON35632116800000
NazwaE - HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE - HOTEL
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 21 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRATYSŁAWSKA, 1A, KRAKÓW, 31-201, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762192165
data rejestracji 01 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lis 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATADEUSZ SŁYSZ
reprezentant
JACEK KOPEĆ
Beneficjent
HOTEL - SYSTEM SP. ZO.O.
Wspólnik
2001-07-13
2004-12-22
SZEŚĆSET UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH
351461976
SPÓŁKA MIESZKANIOWA SALWATOR SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-07-13
2008-10-21
14.799 UZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.399.500 ZŁ
351538762
MIROSŁAW KRĘGIEL
Wspólnik
2001-07-13
2003-05-29
DWIEŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI STO TYSIĘCY ZŁOTYCH
ZYGMUNT SUŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2007-09-11
JANUSZ SUŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2007-09-11
EDYTA PATRYCJA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2007-09-11
JACEK KOPYŚĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2004-12-22
MARIUSZ CEZARY KARDACZ
Prokurent
2003-05-29
2004-08-25
ODDZIELNA
JACEK KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SANODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM, B) PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU C) WICEPREZES ZARZĄDU Z DRUGIM WICEPREZESEM I CZŁONKIEM ZARZĄDU D) WICEPREZES Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU E)TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
GRZEGORZ PIOTR SUŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2002-04-18
TOMASZ STANISŁAW CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-04-18
MARCIN ROBERT RAMS
PREZES
2003-05-29
2008-10-21
WOJCIECH POPIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-12
2008-10-21
MONIKA ŻAK MUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2008-10-21
TOMASZ STANISŁAW CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2003-05-29
PIOTR JERZY MIROWSKI
WICEPREZES
2007-09-11
2008-06-12
JAKUB MACIEJ JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-11
2008-06-12
JAKUB MACIEJ JANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-12
2008-10-21
2001-07-13
2002-04-18
DŁUGA, 17, KRAKÓW, 31 - 147, KRAKÓW, POLSKA
2002-04-18
2007-09-11
SIEWNA, 18, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie