KRS 0000246879
NIP9452047051
REGON12015072600000
NazwaHOTEL SYSTEM - DŹWIRZYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHOTEL SYSTEM - DŹWIRZYNO LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 15 gru 2005 (19 lat temu) 15 gru 2005
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452047051
data rejestracji 02 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 mar 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADAMIAN STANIEK
reprezentant
JACEK DARIUSZ KOPYŚĆ
Beneficjent
Wspólnik
2005-12-15
2009-09-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
35632116800000
Wspólnik
2009-09-29
2010-01-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
12029574900000
Wspólnik
2009-09-29
2010-01-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
35632116800000
Wspólnik
2010-01-29
2011-06-16
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 70.000 ZŁ
35632116800000
Wspólnik
2011-06-16
2011-12-16
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 PLN
32095961100000
Wspólnik
2011-12-16
2012-06-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70 000,00 ZŁ
32094988300000
Wspólnik
2012-06-13
2012-08-27
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
32095961100000
Wspólnik
2012-08-27
2022-07-22
700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
35632116800000
ALICJA BEJNAROWICZ
Powiernik
2011-06-01
2022-07-22
JACEK DARIUSZ KOPYŚĆ
Beneficjent
HOTEL SYSTEM - DZWIRZYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ -> WSPÓLNIKIEM JEST E - HOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E - HOTEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ -> KOMPLEMENTARIUSZEM JEST E - HOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA -> PREZES ZARZĄDU JACEK KOPYŚĆ – BENEFICJENT RZECZYWISTY. W SPÓŁCE E - HOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA PREZESEM ZARZĄDU JEST JACEK KOPYŚĆ – „W SZCZEGÓLNYM PRZYPADKU PRZY BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) OD PIERWSZE DO CZWARTE, ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE TIRET (-) PIĄTE, CO SKUTKUJE OBOWIĄZKIEM WSKAZANIA W ZGŁOSZENIU DO CRBR OSÓB ZAJMUJĄCYCH WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE.”
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH PAWEŁ BUDZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2012-08-27
MARCIN ROBERT RAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2008-06-23
MARCIN ROBERT RAMS
PREZES ZARZĄDU
2005-12-15
2007-07-24
JAKUB MACIEJ JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2010-01-29
WOJCIECH POPIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-23
2009-09-29
JACEK PIOTR BRANAS
PREZES ZARZĄDU
2011-06-16
2012-01-04
DAMIAN STANIEK
CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU)
2013-01-16
2021-10-27
MONIKA ŻAK MUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-29
2010-12-29
JACEK DARIUSZ KOPYŚĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-29
2011-06-16
2022
2022-01-01
2022-03-29
2022-05-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10632.4 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10632.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3059.32 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 134.52 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7707.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29870604.19 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 73000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29870604.19 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2005-12-15
2011-06-01
HOTEL SYSTEM - DŹWIRZYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-15
2007-10-31
SIEWNA, 18, KRAKÓW, 31 - 231, KRAKÓW, POLSKA
2007-10-31
2010-01-29
BRATYSŁAWSKA, 1A, KRAKÓW, 31-201, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie