KRS 0000236525
NIP9452037495
REGON12005648200000
NazwaSALWATOR DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSALWATOR DOLNA
Data rejestracji 21 cze 2005 (19 lat temu) 21 cze 2005
Data usunięcia 23 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452037495
data rejestracji 01 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCHJACEK DARIUSZ KOPYŚĆ
Likwidator
2019-03-07
2020-01-23
Wspólnik
2005-06-21
2020-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
35153876200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
TOMASZ SKIBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-01
2009-10-29
ANDRZEJ BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-01
2009-10-29
ANDRZEJ BRODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-29
2012-01-13
EDYTA PATRYCJA WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2019-03-07
ZYGMUNT SUŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-21
2008-07-01
2005-06-21
2008-02-15
SALWATOR TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-15
2019-03-07
SALWATOR DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-21
2007-10-11
SIEWNA, 18, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
2007-10-11
2016-11-25
BRATYSŁAWSKA, 1A, KRAKÓW, 31-201, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie