KRS 0000119150
REGON01155013700000
Nazwa"BFI DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBFI DEVELOPMENT
Data rejestracji 24 lip 2002 (22 lata temu) 24 lip 2002
Data usunięcia 21 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7440Z REKLAMA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FAELBET" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-07-24
2006-01-26
234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 117.000 ZŁ
010133176
WIESŁAW EUGENIUSZ DUCHEWICZ
Wspólnik
2002-07-24
2004-11-19
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 PLN
Wspólnik
2006-01-26
2016-11-21
234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 117.000,00 ZŁ
35629364400000
ELŻBIETA MAŁGORZATA LISIECKA
Prokurent
2002-07-24
2005-01-07
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Likwidator
2014-12-22
2016-11-21
EDWARD EUGENIUSZ MYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2003-06-17
RYSZARD STANISŁAW OSOCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-01-26
MAREK KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-01-26
KRZYSZTOF MACIEJ MYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2006-01-26
ZYGMUNT SUŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2016-11-21
LECH GIERUŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2016-11-21
MAREK KĄDZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2016-11-21
HENRYK DZIDO
Kurator
2012-05-17
2014-09-05
PIOTR KRZYŻANOWSKI
Kurator
2014-07-15
2015-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
WIESŁAW EUGENIUSZ DUCHEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-06-17
LECH JERZY GIERUŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2006-01-26
ELŻBIETA MAŁGORZATA LISIECKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2005-01-07
2006-01-26
PAWEŁ ŻABA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2016-11-21
2002-07-24
2005-01-07
"FAELBET-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-24
2014-01-16
MARYWILSKA, 42C, WARSZAWA, 03-042, WARSZAWA 91, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie