KRS 0000098573
NIP5260000318
REGON00219784000000
Nazwa"OMC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaOMC POLAND
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Data usunięcia 13 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 30 A, WARSZAWA, 00-403, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALUDWIK JERZY OPIELA
Prokurent
2010-01-14
2018-08-13
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WOŹNIAK
Prokurent
2009-03-10
2018-08-13
SAMOISTNA
LUDWIK JERZY OPIELA
Prokurent
2007-09-14
2009-03-10
PROKURA SAMOISTNA, DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NA RZECZ I W IMIENIU SPÓŁKI
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2016-12-02
2018-08-13
LUDWIK JERZY OPIELA
Wspólnik
2002-03-08
2018-08-13
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
LIDIA SZMAGALSKA
Wspólnik
2002-03-08
2007-09-14
1800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 90.000 ZŁ
HUBERT JERZY REMBISZEWSKI
Wspólnik
2002-03-08
2007-09-14
3200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 160.000 ZŁ
ANNA MARIA STARAK
Wspólnik
2010-09-30
2018-08-13
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LUDWIK OPIELA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2007-09-14
HUBERT JERZY REMBISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2007-09-14
LECH MARIAN ŻOŁĘDZIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2004-10-22
ANDRZEJ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2009-03-10
LUDWIK JERZY OPIELA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2010-01-14
ROBERT JACEK SYGA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-14
2012-01-13
STANISŁAW CIELICZKO
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2018-08-13
2002-03-08
2008-12-16
"OMC-MOTORS-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-16
2016-12-02
"OMC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-08
2006-03-06
ŚWIĘTOKRZYSKA, 16, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie