KRS 0000124000
NIP9521845360
REGON01633989000000
Nazwa"JAVART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAVART
Data rejestracji 23 lip 2002 (22 lata temu) 23 lip 2002
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJACEK JAN ZADRĄG
Wspólnik
2002-07-23
2014-03-04
338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.400,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ GUSTAW SKRZYPEK
Wspólnik
2002-07-23
2006-08-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
KONRAD KAMIŃSKI
Wspólnik
2002-07-23
2006-09-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
JAROSŁAW GRZEGORZ CHUDZIAK
Wspólnik
2003-02-03
2006-09-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF WOJCIECH RUNOWSKI
Wspólnik
2006-08-24
2010-03-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
PAWEŁ MARIUSZ CYBULSKI
Wspólnik
2010-03-10
2013-05-25
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.100,00 ZŁOTYCH
MAREK MIROSŁAW ZADRĄG
Wspólnik
2010-03-10
2018-03-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
JAVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2014-03-04
2018-03-02
338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.400 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ BIEDACHA
Prokurent
2006-04-03
2006-08-24
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA MATERKA
Prokurent
2006-08-24
2007-11-09
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK MIROSŁAW ZADRĄG
Prokurent
2007-11-09
2009-09-01
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHALINA ANNA ZDUŃCZYK
Prokurent
2008-09-15
2010-08-23
PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2016-05-11
2018-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KONRAD KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2005-07-06
JACEK JAN ZADRĄG
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2005-07-06
JAROSŁAW GRZEGORZ CHUDZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2005-07-06
JAROSŁAW GRZEGORZ CHUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-06
2006-04-03
KONRAD KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-06
2006-04-03
PAWEŁ GUSTAW SKRZYPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2005-07-06
PAWEŁ GUSTAW SKRZYPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-06
2006-08-24
JACEK JAN ZADRĄG
PREZES ZARZĄDU
2006-04-03
2018-03-02
JANUSZ JANUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-24
2006-09-12
PIOTR TOMASZ BIEDACHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-24
2006-09-12
2002-07-23
2016-05-11
"JAVART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-11
2017-10-24
"JAVART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-07-23
2005-07-06
AL. GEN. CHRUŚCIELA, 39A, WARSZAWA, 04-454, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-06
2010-03-10
AL. J. CH. SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-10
2015-05-12
POSTĘPU, 21, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie