KRS 0000047810
NIP5211020315
REGON01116478200000
NazwaSANTA FE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSANTA FE PARTNERS
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 21 mar 2022 21 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2199000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211020315
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOHN LUKE GABROVIC
Beneficjent
JOHN LUKE GABROVIC
reprezentant
ATOMIC ENTERTAINMENT HOLDINGS
Wspólnik
2001-10-30
2014-03-13
2138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.138.000 ZŁOTYCH
MARC ABRAHAM BUSHALA
Wspólnik
2002-07-23
2008-12-12
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 412.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERYST DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ATOMIC ENTERTAINMENT LCC
Wspólnik
2014-03-13
2022-03-21
2138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.138.000 ZŁOTYCH
JOHN LUKE GABROVIC
Likwidator
2021-06-23
2022-03-21
JOHN LUKE GABROVIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PIOTR ARTUR GRAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-11
2009-07-16
TOMASZ ZBIGNIEW WYSZOMIRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2007-04-13
PIOTR ARTUR GRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2005-07-21
BARTOSZ ADAM SADKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2003-06-27
MARIAN STANISŁAW POŁZUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-27
2005-01-26
MARC ABRAHAM BUSHALA
PREZES
2001-10-30
2005-07-21
MARC ABRAHAM BUSHALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-21
2008-02-11
MARC ABRAHAM BUSHALA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-11
2009-07-16
MARC ABRAHAM BUSHALA
WICEPREZES
2009-07-16
2018-03-09
WIESŁAWA SZCZEP
WICEPREZES
2001-10-30
2002-10-10
2001-10-30
2021-06-23
SANTA FE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-30
2018-09-19
ZAJĄCZKOWSKA, 11, WARSZAWA, 00-785, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie