KRS 0000031336
NIP5250004332
REGON00027507900000
NazwaBOOKHOUSECAFÉ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBOOKHOUSECAFÉ
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 13 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13790000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 13790000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6895000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNABARBARA STANKIEWICZ
Prokurent
2002-09-30
2003-04-01
SAMOISTNA
MICHAŁ SUFLIDA
Prokurent
2003-05-08
2003-12-05
SAMOISTNA
ANETA PĄCZKOWSKA
Prokurent
2003-12-05
2004-04-14
SAMOISTNA
BARBARA EWA KWIATKOWSKA
Prokurent
2005-02-18
2006-08-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW KOWALEWSKI
Prokurent
2007-09-24
2007-12-21
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALICJA ADAMUS
Prokurent
2007-12-21
2008-08-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
IWONA MAGDALENA TYMOSZUK
Prokurent
2010-09-28
2015-02-24
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA DANUTA MAKOWSKA
Prokurent
2010-08-12
2010-09-28
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
WOJCIECH TOMASZ MOSZCZYŃSKI
Prokurent
2010-08-12
2015-02-24
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2004-03-10
LECH NIEDUZIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-08-22
JERZY MACHEJEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-06-06
LECH ANTONI ANTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2004-03-10
ZBIGNIEW MIROSŁAW BIEDRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2008-08-26
MIROSŁAWA CHROŚCICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2009-08-13
DARIUSZ RYSZARD RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-03-17
EWA MARIA SKUZA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2005-09-23
GRAŻYNA ALICJA CHOJNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2007-04-25
CZESŁAW APIECIONEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-06
2006-07-05
DARIUSZ JANUSZ JAGODZIK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-23
2007-04-25
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-17
2006-07-05
STANISŁAW APOLINARY WEDLER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2007-04-25
TOMASZ GIGOL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2007-02-08
MIROSŁAW STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-04-25
2010-05-13
KAZIMIERZ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-25
2007-10-26
ANDRZEJ STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-25
2007-12-21
GRZEGORZ KRZYSZTOF CICHECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2008-05-20
EDYTA PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2010-05-13
HALINA MAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-31
2009-08-13
MICHAŁ KOBUS
Członek Organu Nadzoru
2010-09-28
2011-03-16
PIOTR GRZEGORZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-16
2016-01-13
PIOTR GRZEGORZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2010-05-13
ANNA JAWOROWSKA PRZEGENDZA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-09-30
JULITA KORNACKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-09-30
BARBARA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-08-22
EDYTA PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-24
2016-01-13
RAFAŁ MANIA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2014-06-27
BOGUSŁAW GALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2016-01-13
PIOTR MARIUSZ OSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2010-05-31
MICHAŁ KOBUS
Likwidator
2014-12-09
2015-02-24
MIROSŁAW STARUCH
Likwidator
2014-12-09
2016-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
KAZIMIERZ MROWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-06
2001-10-26
JADWIGA WITKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2001-10-26
ANDRZEJ WALENCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2002-03-19
MICHAŁ SUFLIDA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-10-26
2003-05-08
SYLWIUSZ RAFAŁ TRAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2002-03-19
ANDRZEJ ALEKSANDER LIPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-19
2003-12-05
STANISŁAW MICHAŁ GÓRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-30
2004-08-11
ADAM SITKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-30
2003-12-05
ADAM SITKO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2004-02-06
JANUSZ TOMASZ WÓJCIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2005-06-10
SABINA CZAPLICKA FIRLEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-14
2005-09-23
MIKOŁAJ DAWID BURCHARD
PREZES ZARZĄDU
2005-06-10
2006-07-05
ZBIGNIEW MIROSŁAW BIEDRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-26
2009-11-27
MARCIN ANASZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-18
2008-12-31
WIESŁAWA EWA SZCZEP
PREZES ZARZĄDU
2009-11-27
2011-03-16
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-27
2011-03-16
MIROSŁAW STARUCH
PREZES ZARZĄDU
2011-03-16
2014-12-09
MICHAŁ KOBUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-16
2014-12-09
SABINA CZAPLICKA FIRLEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2006-07-05
KRZYSZTOF MARIUSZ BORATYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-05
2007-02-08
PIOTR GRZEGORZ POŁULICH
PREZES ZARZĄDU
2006-07-05
2007-07-03
MICHAŁ KOBUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-27
2010-08-12
MIROSŁAW STARUCH
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-07-03
2007-09-24
KONRAD MICHAŁ SUBDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-03
2008-01-04
JACEK KRZYSZTOF WILKOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2008-08-26
MICHAŁ KOBUS
PREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2009-11-27
2001-08-06
2009-03-24
"DOM KSIĄŻKI" - SPÓŁKA AKCYJNA
2009-03-24
2014-12-09
BOOKHOUSECAFÉ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-06
2006-10-02
JASNA, 26, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
2006-10-02
2008-03-11
EDWARDA JELINKA, 48, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-11
2012-07-02
ŚWIĘTOKRZYSKA, 14, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
KAZIMIERZ MROWCZYK
"POLSKI DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA AKCYJNAJADWIGA WITKOWSKA
STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICHMICHAŁ SUFLIDA
PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA M.S. INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SMART CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNASYLWIUSZ RAFAŁ TRAWIŃSKI
"WEBLAB" SPÓŁKA AKCYJNA "VIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA MEDYCYNY STYLU ŻYCIA VIMED TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ ALEKSANDER LIPNICKI
PKS-TOUR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH" PKS WŁODAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIJANUSZ TOMASZ WÓJCIKOWSKI
CHRONOLOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIKOŁAJ DAWID BURCHARD
KLETT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAPILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW MIROSŁAW BIEDRZYCKI
FEDERACJA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW KSIĘGARSTWAMARCIN ANASZEWICZ
"WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DOM KSIĄŻKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THE REV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIESŁAWA EWA SZCZEP
BERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W LIKWIDACJI SANTA FE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KOMUNIKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA AKCYJNAROBERT PIOTR LEGIERSKI
"METALURGIA" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "FROTEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "BKW FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GRUPA MULTIMEDIALNA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA REMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTUS ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "NEOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "REAL ESTATE INVESTMENT TRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS CORPORATE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI HR SPÓŁKA AKCYJNA INTECHPLAST SPÓŁKA AKCYJNA KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA AKCYJNA MEDIFIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIROSŁAW STARUCH
"METALURGIA" SPÓŁKA AKCYJNA ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH NEGRIL BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE "TRYBUNALSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA M.S. INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA "MED.COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI FRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "REAL ESTATE INVESTMENT TRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "VERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROMIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METACON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA STARUCH SPÓŁKA JAWNA ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA CT ŻURAW SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE FELLOWS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RADOMSKO INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WGK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A. PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA GÓRALSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE" ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI VERCO SPÓŁKA AKCYJNA RCB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERCISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RNG MROKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFTA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESTATE FELLOWS PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB2 RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA RCB1 RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA DOMY SENIORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ KOBUS
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SPÓŁKA AKCYJNA "WAMAG" SPÓŁKA AKCYJNA "TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA DIAMENTY-VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRODOWA - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "REAL ESTATE INVESTMENT TRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METACON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA RADOMSKO INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WGK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIECKI INWESTYCJE ALTERNATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INSTAL-REM SPÓŁKA AKCYJNA ALFACOMMUNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA NOWY ŁAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA NADZIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA "KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIECKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZYDOROWICZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OSIECKI INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANCEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEMEKO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA OSIECKI INWESTYCJE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SEMEKO SPV II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA OSIECKI INWESTYCJE ALTERNATYWNE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI KRUPNICZA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFACOMMUNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA MORSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARBARA STANKIEWICZ
BSJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA WYDAWNICZO-KSIĘGARSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARBARA EWA KWIATKOWSKA
"MKC ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"MIROSŁAW KOWALEWSKI
LAJKONIK. HOUSE OF BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAŁGORZATA URBAŃSKA
PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA "UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNAJERZY MACHEJEK
POST-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NAFTOSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA JEREMY RAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLECH ANTONI ANTKOWIAK
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM"MIROSŁAWA CHROŚCICKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"DARIUSZ RYSZARD RUTOWICZ
UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU SPÓŁKA AKCYJNA MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA WKRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "CAPRICORN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA HR FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPEL ACCOUNTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ DREAMCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CAPRICORN" SPÓŁKA AKCYJNA UPONOR CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEWA MARIA SKUZA
"FIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRAŻYNA ALICJA CHOJNOWSKA
CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO "ARS POLONA" SPÓŁKA AKCYJNA WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA WKRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRACOWNICY WYDAWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRANDS&MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCZESŁAW APIECIONEK
ANTYKWARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA AUREA DICTA" STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH "ODEON A I R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGODARIUSZ JANUSZ JAGODZIK
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA WKRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA-LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA MG HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADVISORY MINDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WKRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRANDS&MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELISO KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTANISŁAW APOLINARY WEDLER
"EURO-TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "FROTEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I ROBÓT INSTALACYJNYCH ELTOR-WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA WKRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KROŚNIE S.A. W LIKWIDACJI FROTEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA AKCYJNA REMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRANDS&MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA-LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INWESTYCJE WYDAWNICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERNATIONAL COMMODITY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARFIXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYLKO PIŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KROSINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ GIGOL
HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA "POLTEXT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDUKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA WYDAWNICTWO EDUKACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIGOL CONSULTING SPÓŁKA JAWNA ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PFR VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAZIMIERZ KACZMAREK
"CENTRUM HAFFNERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAWEL HOTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KAMIENICA MORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CENTRUM MAJKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PROMENADA SOPOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPOT ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ STĘPNIEWSKI
PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNAGRZEGORZ KRZYSZTOF CICHECKI
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CA IB INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA "REF OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS CORPORATE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA OKUBIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEDYTA PUCHAŁA
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA "W&P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH NEGRIL BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA "VERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESTATE FELLOWS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RADOMSKO INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GÓRALSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERCO SPÓŁKA AKCYJNA RCB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERCISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RNG MROKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB2 RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA RCB1 RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA DOMY SENIORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RCB 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHALINA MAJEWSKA
"POLSKI DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR GRZEGORZ BRZESKI
BTW INVESTMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TELEWIZJI SATELITARNEJ "CHOJNY II" "PROMIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WERDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METALPLAST - SYSTEMY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NEONICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CUARTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARA KOMARNICKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA "PORA.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KUDLAK, TACZANOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA GRAWITON SPÓŁKA AKCYJNA SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TESLA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 6MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFACOMMUNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMFANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CULLINAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMACOMMUNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIETRASIAK-BRZESKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWAIWONA MAGDALENA TYMOSZUK
FEDERACJA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW KSIĘGARSTWAKRZYSZTOF MARIUSZ BORATYŃSKI
"MED.COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FROTEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA AKCYJNA FROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MED.COM-COM.MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJIPIOTR GRZEGORZ POŁULICH
ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "FROTEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA AKCYJNA "MARS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ALFA-LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTON PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EU-KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD KOMUNALNY GŁOGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKONRAD MICHAŁ SUBDA
"TRANSKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DELKOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIECHCICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA MOLO SURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLO SURF SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUBDA I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA EAT BY ANN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLIP ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLIP ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA GOAT GAMEZ SPÓŁKA AKCYJNA LEVANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLIP ESTATE TOCZYSKI SPÓŁKA JAWNA RMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LAKE FRONT CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IUVI DEVELOPMENT 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK KRZYSZTOF WILKOSZEWSKI
STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KBZ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLFWAY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA SO EASY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WOLFWAY PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZACHAREK DOM WYDAWNICZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA FUNDACJA "MAZOWIECKI SZLAK KONNY" WINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAŁGORZATA DANUTA MAKOWSKA
BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH TOMASZ MOSZCZYŃSKI
"SITA POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SITA WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA AKCYJNAANNA JAWOROWSKA PRZEGENDZA
KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJULITA KORNACKA
OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH "EMALIA" SPÓŁKA AKCYJNA SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNAMINISTER SKARBU PAŃSTWA
PGE KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW SPÓŁKA AKCYJNA "ZŁOTY STOK FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "IŁAWA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO "PEZZARR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI "SMARTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIBERTY MOTORS SPÓŁKA AKCYJNA PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ-TEREN SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO "PEKTOWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELBLĄSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA "GOSPODARSTWO RYBACKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "QUBUS HOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNA AGENCJA PROMOCJI TURYSTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SKLEJKA - PISZ" PAGED SPÓŁKA AKCYJNA "REMA" SPÓŁKA AKCYJNA PORT LOTNICZY BIAŁA PODLASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ W LIKWIDACJI "MAZUR-TOURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLZNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W OLSZTYNIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEMYŚLU PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ROL-TYM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII "GRAPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GOSPODARSTWO ROLNE GŁOGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BOLESŁAWIECKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE "RADIO DLA CIEBIE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI OZGRAF OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA "POLSKIE HUTY STALI" - HUTA CEDLER SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA ORNETA-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY RYBNE "GIŻYCKO" SPÓŁKA AKCYJNA CENFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KROŚNIE S.A. W LIKWIDACJI HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEŻAJSKU TECHFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "SUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLAN HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE GDAŃSK-WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZURSKA FABRYKA URZĄDZEŃ "MAFAG" SPÓŁKA AKCYJNA "LAS HAJNÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SĄCZU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BELLONA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ MANIA
B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH NEGRIL BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA REDAN SPÓŁKA AKCYJNA WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA "ADM CZERNIN" SPÓŁKA AKCYJNA BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "VERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CT ŻURAW SPÓŁKA AKCYJNA SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA GÓRALSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA VERCO SPÓŁKA AKCYJNA ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFTA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMY SENIORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGUSŁAW GALEWSKI
GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA PFM.PL SPÓŁKA AKCYJNA MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M SECURITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BARTER SPÓŁKA AKCYJNA BARISTA SPÓŁKA AKCYJNA EKOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR MARIUSZ OSIECKI
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA "W&P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WÓLCZANKA" SPÓŁKA AKCYJNA "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BARISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M SECURITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KROK PO KROKU - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA ALTUS CORPORATE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OSIECKI INWESTYCJE ALTERNATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARISTA SPÓŁKA AKCYJNA ALFACOMMUNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „AGTES” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "MAKEITRIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIECKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIECKI INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANCEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA OSIECKI INWESTYCJE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA OSIECKI INWESTYCJE 2 SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI OSIECKI INWESTYCJE ALTERNATYWNE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI ALTUS AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRUPNICZA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKA VITA SPÓŁKA AKCYJNA MORSKA VITA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKA VITA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKA VITA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
ENTERPRISE OF BUILDING AND ENGINEERING WORK "ENGINEERING" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ M.S. INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PRACOWNICY WYDAWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "REAL ESTATE INVESTMENT TRUST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROMIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOLIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTUS SPÓŁKA AKCYJNAData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL