KRS 0000112037
NIP5250000469
REGON01068488700000
NazwaM.S. INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaM.S. INVESTMENT GROUP
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 31 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 778894,08 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 778894,08 PLN
Wartość nominalna akcji0,46 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1693248
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#4511A ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4541Z TYNKOWANIE #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIRYSZARD PIOTR WOŹNIAK
Prokurent
2002-05-24
2006-08-10
SAMOISTNA
ZOFIA SZYMANEK
Prokurent
2002-05-24
2003-06-03
SAMOISTNA
RYSZARD LEJA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-07-04
AGATA EWA BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-07-04
STANISŁAW PERŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-07-04
JACEK TUCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2005-03-02
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-05-11
ARTUR ROBERT SUCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-03-02
KRYSTYNA ALICJA BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2005-03-02
JOANNA ELŻBIETA KACZOREK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2005-09-29
MONIKA KATARZYNA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-03-02
KATARZYNA JAŻDRZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2005-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDÓW WIELOOSOBOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ PIOTR GRZĘDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2003-02-21
ANDRZEJ PROCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-24
2002-10-21
ANDRZEJ PROCZEK
PREZES ZARZĄDU - PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
2002-10-21
2003-02-21
ANDRZEJ PROCZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2005-07-28
ANDRZEJ PROCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2005-11-14
IRENEUSZ KROENKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-24
2003-09-03
JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-03
2005-03-02
MICHAŁ SUFLIDA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2006-08-10
MIROSŁAW STARUCH
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2011-08-31
2002-05-24
2005-06-16
ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ "ZELMOT" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-06-16
2007-02-28
ŁOPUSZAŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-24
2006-11-21
ŁOPUSZAŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-21
2008-03-27
GARIBALDIEGO, 4, WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie