KRS 0000016264
REGON01035516100000
NazwaCA IB SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCA IB SECURITIES
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 19 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22958500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 22958500,00 PLN
Wartość nominalna akcji74,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji310250
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMIHANNA ZOFIA GELO
Prokurent
2001-05-31
2007-02-19
ŁĄCZNA
KONRAD MILCZARSKI
Prokurent
2001-05-31
2002-01-04
ŁĄCZNA
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
Prokurent
2004-08-11
2004-08-31
ŁĄCZNA
JAROSŁAW MARIA TOMCZYŃSKI
Prokurent
2004-10-05
2007-02-19
ŁĄCZNA
KATARZYNA JAŻDRZYK
Prokurent
2005-01-25
2007-02-19
ŁĄCZNA
PAWEŁ MICHAŁ TAMBORSKI
Prokurent
2001-05-31
2007-02-19
ŁĄCZNA
LESŁAW PIOTR DZIADKOWIEC
Prokurent
2005-10-26
2007-02-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
SEBASTIAN KAMIL SIEJKO
Prokurent
2006-10-13
2007-02-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
WILHELM HEMETSBERGER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2007-02-19
HELMUT HORVATH
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-06-17
1954-06-22
CHRISTOPHER MARK PERRIN
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2001-12-06
PETER SZOPO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-12-29
HARALD CLAUS NOGRASEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2004-12-29
MARTIN RAUCHENWALD
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2007-02-19
GUNTER ETTENAUER
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2007-02-19
FRANZ KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2001-12-06
ALOIS STEINBICHLER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2001-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA,JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE MIAŁ TYTUŁ PREZESA I PEŁNE PRAWO DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKLADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ,TO RADA NADZORCZA WYZNACZY JEDNEGO Z NICH JAKO PREZESA .W TAKIM WYPADKU REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH (2) CZŁONKÓW LUB JEDNEGO (1) CZŁONKA Z PROKURENTEM.
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2003-03-24
KATARZYNA JAŻDRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2005-01-25
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2003-03-24
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2005-01-25
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-25
2007-02-19
ADAM JACEK KALKUSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-24
2004-10-05
TOMASZ BARDZIŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2007-02-19
FRITZ SCHWEIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-25
2007-02-19
2001-05-31
2007-02-19
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-31
2007-02-19
CA IB SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-31
2007-02-19
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2001-05-31
2007-02-19
6712Z - PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAKLERSKIEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 22 MARCA 1991 R. PRAWO O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I FUNDUSZACH POWIERNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ,JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO TEJ USTAWY ,PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA POLSKIEJ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
2001-09-21
2007-02-19
6712Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. PRAWO O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO TEJ USTAWY ORAZ NA PODSTAWIE STOSOWNEGO ZEZWOLENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD.
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie