KRS 0000003697
REGON01295329700000
NazwaCA IB INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCA IB INVESTMENT MANAGEMENT
Data rejestracji 27 mar 2001 (23 lata temu) 27 mar 2001
Data usunięcia 14 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6421600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6421600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji64216
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMIRAFAŁ SEBASTIAN LOREK
Prokurent
2003-07-23
2006-02-14
ŁĄCZNA
GRZEGORZ JAN SZYMAŃSKI
Prokurent
2004-01-05
2006-02-14
ŁĄCZNA
KATARZYNA JAŻDRZYK
Prokurent
2001-03-27
2005-03-23
ŁĄCZNA
GRZEGORZ KRZYSZTOF CICHECKI
Prokurent
2004-01-05
2006-02-14
ŁĄCZNA
DARIUSZ PIOTR KOWALSKI
Prokurent
2001-03-27
2003-07-23
ŁĄCZNA
MACIEJ JÓZEF DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2003-05-29
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2005-07-21
KRETSCHMER WERNER
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2002-01-30
HELMUT HORVATH
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2002-06-08
1954-06-22
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2005-07-21
ALFRED SIMON
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-12-20
HELMUT SOBOTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2002-11-12
HANNES SALETA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2006-02-14
WERNER KRETSCHMER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2006-02-14
WOJCIECH KRZYSZTOF SOBIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2006-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
RADOSŁAW CEZARY KIEŁBASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-27
2003-04-30
GRZEGORZ RAFAŁ ŚWIETLIK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2003-04-30
ROBERT JANUSZ NEJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-27
2003-04-30
RAFAŁ TOMASZ MANIA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2005-12-13
RAFAŁ TOMASZ MANIA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-22
2006-02-14
GRZEGORZ RAFAŁ ŚWIETLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2003-11-19
TOMASZ ARTUR MOZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-22
2006-02-14
TOMASZ ARTUR MOZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2005-12-13
2001-03-27
2005-12-13
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-27
2005-12-13
CA IB INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-27
2005-12-13
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie