KRS 0000018012
REGON01090617000000
Nazwa"PBK LEASING" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPBK LEASING
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 29 mar 2006 29 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji146000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6521Z LEASING FINANSOWY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARAFAŁ OLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2002-04-29
CARL NORMAN VOEKT
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2006-03-29
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2006-03-29
FRIEDRICH RACHER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2005-07-27
ALEXANDER SCHMIDECKER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2006-03-29
DIETER HENGL
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2006-03-29
WOJCIECH MICHAŁ KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2003-03-14
ANNA KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2001-11-15
ANNA SZALUŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2001-11-15
KRZYSZTOF PUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2002-04-29
WITOLD MARSZAŁEK
Prokurent
2001-06-06
2002-06-25
ŁĄCZNA
JOANNA PRZYBORSKA
Prokurent
2001-06-06
2002-06-25
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA MAŁECKA
Prokurent
2002-06-25
2004-06-23
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
MIROSŁAW SZYMAŃSKI
Prokurent
2003-08-22
2003-10-10
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
IDA ANTONINA BŁACHNIO
Prokurent
2002-06-25
2006-03-29
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
"POWSZECHNY BANK KREDYTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
Jedyny Akcjonariusz
2001-06-06
2002-04-11
011518910
Jedyny Akcjonariusz
2003-07-22
2006-03-29
00138821300000
2001-06-06
2003-03-14
TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie