KRS 0000030763
REGON01316191900000
Nazwa"HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOLDING
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 09 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 10, WARSZAWA, 00-976, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2002-03-18
2003-02-21
ILOŚĆ: 15.200 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 7.600.000 PLN
35053562600000
Wspólnik
2003-02-21
2005-04-29
100.403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.201.500 PLN
01316190200000
Wspólnik
2005-04-04
2008-01-09
123.803 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.901.500 ZŁOTYCH STO DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE OSIEMSET TRZY UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN MILIONÓW DZIEWIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
35053562600000
Wspólnik
2001-07-24
2002-03-18
13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500.000(SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01151891000000
Wspólnik
2008-01-09
2012-07-09
123.803 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.901.500 ZŁOTYCH
00001020500000
FRIEDRICH TUPY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2002-03-18
DANUTA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-01-17
BARBARA KIERC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-01-17
TOMASZ ĆWINTAL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-02-21
JOLANTA GŁADYŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-01-17
ANDRZEJ ROBERT KRĘGIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2003-02-21
ANNA ELŻBIETA KOZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2003-02-21
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-04-04
MARCIN JACEK HAJDUGA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-04-04
PAWEŁ JAN PICHOLA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-04-04
ANNA MATYSIUK
Prokurent
2008-09-23
2010-11-23
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN ZARĘBA
Likwidator
2003-02-21
2005-04-04
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
Likwidator
2010-11-23
2012-07-09
RAFAŁ MIKOŁAJ PAC POMARNACKI
Likwidator
2010-11-23
2012-07-09
ARTUR ANDRZEJ CZYŻ
Likwidator
2010-11-23
2012-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARCIN ZARĘBA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2003-02-21
KRZYSZTOF FOREMNIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2003-01-17
PIOTR POKROPEK
WICEPREZES
2001-07-24
2002-03-18
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-04
2007-11-12
MARCIN JACEK HAJDUGA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2008-08-28
RAFAŁ MIKOŁAJ PAC POMARNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2010-11-23
ARTUR ANDRZEJ CZYŻ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2010-11-23
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2010-11-23
2001-07-24
2002-01-25
PBK DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-25
2003-02-21
"BPH PBK DORADZTWO FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2003-03-05
PBH PBK DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2003-03-05
2005-04-04
BPH PBK DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-04-04
2009-01-14
FINAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-14
2010-11-23
"HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-24
2002-07-22
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2002-07-22
2003-03-05
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-05
2004-12-07
WROTKOWA, 14, WARSZAWA, 02-553, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie