KRS 0000069580
NIP6340194710
REGON27360394200000
NazwaGETIN RATY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGETIN RATY
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 31 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4012175,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16048700,00 PLN
Wartość nominalna akcji25,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji160487
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATADEUSZ CYPCAR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-09-23
JANUSZ ZIMOCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2004-08-10
ANDRZEJ PUCHER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-09-23
MIROSŁAW PRZEWOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2004-07-16
KRZYSZTOF BASIAGA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2006-08-01
JAROSŁAW KLIMA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2004-01-30
TOMASZ WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2005-11-22
PIOTR SKOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2005-12-13
GERARD STANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2005-12-13
PIOTR STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-13
2007-03-16
WOJCIECH BERTISCH
Prokurent
2002-09-23
2004-03-16
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA CEBO
Prokurent
2004-05-28
2007-10-31
ZDZISŁAWA ROMANIUK
Prokurent
2004-07-16
2007-10-31
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA (PAR.11 UST.7 STATUTU SPÓŁKI)
ROMAN JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2002-09-23
ROMAN JAWORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2004-01-12
WOJCIECH BERTISCH
WICEPREZES
2002-02-20
2002-09-23
KRYSTYNA KUCHARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2007-10-31
RAFAŁ RĘBILAS
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2005-04-07
ANDRZEJ PIOTR SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2004-05-28
IRENEUSZ JAKUBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-17
2005-11-14
EDYTA PIAŁUCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2007-10-31
GERARD STANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2007-10-31
2002-02-20
2002-06-13
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM GOSPODARCZE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-13
2004-11-29
GBG FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-20
2004-02-13
1-GO MAJA, 87, KATOWICE, 40-230, KATOWICE, POLSKA
2004-02-13
2007-06-19
SĄCZEWSKIEGO, 17, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
2007-06-19
2007-09-06
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie