KRS 0000438848
NIP8992739177
REGON02200366500000
NazwaMULTIFINANCE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIFINANCE EXPERT
Data rejestracji 05 lis 2012 (12 lat temu) 05 lis 2012
Data usunięcia 17 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHGRZEGORZ DZIOK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-17
2016-08-24
DOMINIK POŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-17
2016-08-24
MAREK RYSZARD KACZAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2017-01-17
DANIEL RAFAŁ DROBNIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-08-24
2017-01-17
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-17
2017-01-17
Wspólnik
2012-11-05
2013-07-25
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93078757200000
LC CORP B.V.
Wspólnik
2013-07-25
2016-08-23
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
Wspólnik
2014-03-20
2016-08-23
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-08-23
2017-01-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01264821700000
TOMASZ KLUBA
Prokurent
2014-06-17
2015-02-11
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA ROZŁUCKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2015-01-08
KRZYSZTOF DUDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-17
2015-02-11
KRZYSZTOF DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-11
2017-01-17
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-05
2014-06-17
MAGDALENA JÓZWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-11
2017-01-17
2012-11-05
2013-05-07
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie