KRS 0000485352
NIP7792417600
REGON30257736100000
NazwaIDEA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIDEA LEASING
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 05 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRZEGOMSKA, 42B, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHWspólnik
2013-11-12
2014-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
01659807700000
Wspólnik
2014-05-21
2016-10-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
14137429200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZAŚ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA) LUB PROKURENTEM.
GRZEGORZ DZIOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2016-10-05
MAREK BERNARD BAUER
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2016-10-05
KRZYSZTOF MOCZULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2014-05-21
SEWERYN ALEKSANDER DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2014-05-21
TOMASZ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2014-05-21
GRZEGORZ DZIOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-21
2016-01-26
ANNA MARIA ROZŁUCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-21
2015-01-09
LECH ZBIGNIEW STABISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-26
2016-10-05
2013-11-12
2014-05-21
TARIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2014-05-21
UŁAŃSKA, 7, POZNAŃ, 60-748, POZNAŃ, POLSKA
2014-05-21
2015-06-16
GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie