KRS 0000485356
NIP7792417623
REGON30257731000000
NazwaAGLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGLON
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 60, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANILS ERIK NÄSSTRÖM
Beneficjent
1956-07-11
MAREK DOBRZENIECKI
reprezentant
EVA MARIANNE NÄSSTRÖM
Beneficjent
1957-01-28
Wspólnik
2013-11-12
2015-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
01659807700000
Wspólnik
2015-02-17
2021-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
34024755600000
MAREK DOBRZENIECKI
Likwidator
2017-09-18
2021-12-10
NILS ERIK NÄSSTRÖM
Beneficjent
POSIADA 56% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRODVIK AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, POSIADAJĄCEJ 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SITS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRODNICY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGLON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
EVA MARIANNE NÄSSTRÖM
Beneficjent
POSIADA 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRODVIK AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, POSIADAJĄCEJ 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SITS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRODNICY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGLON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
KRZYSZTOF MOCZULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2015-02-17
SEWERYN ALEKSANDER DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2015-02-17
TOMASZ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2015-02-17
MAREK DOBRZENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-17
2017-09-18
2013-11-12
2017-09-18
AGLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2015-11-30
UŁAŃSKA, 7, POZNAŃ, 60-748, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie