KRS 0000744507
NIP8992843644
REGON36989789500000
NazwaMANDATO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMANDATO
Data rejestracji 22 sie 2018 (6 lat temu) 22 sie 2018
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2500000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #822 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)DOMINIK POŹNIAK
Likwidator
2019-03-05
2020-06-26
PIOTR NOWAK
Likwidator
2019-03-05
2020-06-26
RADOSŁAW STEFURAK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-22
2020-06-26
KRZYSZTOF ROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-22
2020-06-26
GRZEGORZ KORCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-22
2020-06-26
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
Beneficjent
DOMINIK POŹNIAK
reprezentant
PIOTR ADAM NOWAK
reprezentant
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE.
PIOTR NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-22
2019-03-05
DOMINIK POŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-22
2019-03-05
MAREK PARKITNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-13
2019-03-05
2018-08-22
2019-03-05
MANDATO SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie