KRS 0000102006
NIP8980016817
REGON93068575900000
Nazwa"JTT COMPUTER SPÓŁKA AKCYJNA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"JTT COMPUTER" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 21 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRACI GIERYMSKICH, 156, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 41474890,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14999890,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20684089
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJERZY JAN PAŁYS
ZARZĄDCA
2004-04-21
2004-10-12
MAREK LASKOWSKI
Prokurent
2002-03-21
2004-04-21
SAMOISTNA
MARIA HENRYKA ŻUKOWSKA
Prokurent
2002-03-21
2004-04-21
SAMOISTNA
TOMASZ CYPRIAN GOMUŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-11-27
ARKADIUSZ PIOTR ŚNIEŻKO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2002-12-17
PIOTR PAWEŁ MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-11-27
EDMUND TADEUSZ RADOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2002-12-17
ANDRZEJ DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2002-12-17
JAN WOJCIECH SIUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-11-27
KRZYSZTOF WALENTY MIENDLARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2009-09-21
TOMASZ JULIO CZUCZOS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2004-12-08
ANDRZEJ JANUSZ LIS
Członek Organu Nadzoru
2004-12-08
2007-06-05
MAREK PARKITNY
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2009-09-21
JERZY PAŁYS
Powiernik
2004-10-12
2009-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2. DO DOKONANIA PRZEZ ZARZĄD ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB JEGO OBCIĄŻENIA ALBO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA (JEDNORAZOWEGO LUB SUMY ZOBOWIĄZAŃ WOBEC JEDNEGO KONTRAHENTA) O WARTOŚCI PRZENOSZĄCEJ SZÓSTĄ CZĘŚĆ (1/6) SUMY KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI WEDŁUG BILANSU NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO, WYMAGANE JEST ZEZWOLENIE RADY NADZORCZEJ.
PAWEŁ PIOTR CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-12-11
JERZY WOJCIECH KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-01-07
PIOTR ANDRZEJ PODLAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-11-27
JERZY JAN ZAMOYSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2002-03-29
PAWEŁ KAROL PUTERKO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2004-10-14
JANUSZ ALEKSANDER KRASNOPOLSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-12-11
2004-10-14
MIECZYSŁAW JÓZEF HANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2004-10-14
MIECZYSŁAW JÓZEF HANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-14
2005-02-01
DARIUSZ STEFAN GOMUŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2009-09-21
2002-03-21
2009-06-10
"JTT COMPUTER SPÓŁKA AKCYJNA"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie