KRS 0000412961
NIP8971781582
REGON02183437000000
NazwaSKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKĄPIEC.PL
Data rejestracji 01 mar 2012 (13 lat temu) 01 mar 2012
Data usunięcia 08 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 12, WROCŁAW, 50-381, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SKAPIEC@SKAPIEC.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIMARIUSZ JANISZEWSKI
Wspólnik
2012-03-01
2012-06-21
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-21
2015-06-25
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02176770000000
Wspólnik
2014-09-03
2022-07-08
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14612730000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JERZY WOJCIECH KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-26
2018-05-11
TOMASZ JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-01
2014-09-03
FRANZ KURY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2022-07-08
ALDONA JANECZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2022-07-08
MARIUSZ JANUSZ GRZESIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-25
2022-07-08
RENATA MORLEWSKA SIPIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-03
2015-05-12
ZBIGNIEW PTASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-03
2016-01-22
GRZEGORZ KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-12
2016-10-25
JOANNA KUZDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-22
2016-10-25
MARIUSZ JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-01
2015-06-25
2012-03-01
2013-09-09
A. ZELWEROWICZA, 20, WROCŁAW, 53-676, WROCŁAW, POLSKA
2013-09-09
2017-11-07
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie