KRS 0000289629
NIP8982122104
REGON02058602000000
Nazwa"NASZA KLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaNASZA KLASA
Data rejestracji 02 paź 2007 (17 lat temu) 02 paź 2007
Data usunięcia 28 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. STRZELECKI, 25, WROCŁAW, 50-224, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 67850,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHAS FORTICOM
Wspólnik
2008-05-07
2010-10-28
990 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
YAMKAKO HOLDINGS CO. LIMITED
Wspólnik
2011-05-26
2015-04-30
367 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.350 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-04-30
2015-09-28
1357 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.850,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
00133773000000
MACIEJ JULIUSZ POPOWICZ
Wspólnik
2007-10-02
2011-05-26
179 (STO SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.950 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
PAWEŁ OLCHAWA
Wspólnik
2007-10-02
2008-05-07
239 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.950 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MICHAŁ FLORIAN BARTOSZKIEWICZ
Wspólnik
2007-10-02
2008-05-07
188 (STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.400 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
ŁUKASZ ZBIGNIEW ADZIŃSKI
Wspólnik
2007-10-02
2008-05-07
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EUROPEAN FOUNDERS FUND GMBH & CO. BETEILIGUNGS KG NR.1
Wspólnik
2007-11-08
2008-07-16
136 (STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.800 (SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
EXCOLIMP INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-10-28
2015-04-30
990 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARCIN BIŁOS
Prokurent
2013-01-18
2014-03-05
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ JULIUSZ POPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-10-02
2009-02-05
DOMINIK BARTOSZ CZARNOTA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-26
2013-01-18
MARCIN BIŁOS
PREZES ZARZĄDU
2015-04-30
2015-09-28
ZBIGNIEW PTASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-30
2015-09-28
GRZEGORZ JULIAN KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-30
2015-09-28
MARCIN BIŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-05
2015-04-30
ARKADIUSZ PERNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-08
2009-02-05
ARKADIUSZ PERNAL
PREZES ZARZĄDU
2009-02-05
2011-05-26
MARCIN MICHAŁ CHRUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-05
2014-03-05
2007-10-02
2009-04-09
DEMBOWSKIEGO, 57, WROCŁAW, 51-670, WROCŁAW, POLSKA
2009-04-09
2014-04-08
BEMA, 2, WROCŁAW, 50-265, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie