KRS 0000108017
NIP5211000198
REGON01068765000000
Nazwa"RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 12 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34760000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)AXEL SPRINGER AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2002-04-18
2010-08-20
69.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.760.000 ZŁOTYCH
RINGIER AXEL SPRINGER MEDIA AG
Wspólnik
2010-08-20
2018-06-12
69.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.760.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ KRZYSZTOF DOKTÓR
Prokurent
2002-04-18
2006-03-14
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA IRENA SADOWSKA
Prokurent
2006-03-14
2012-02-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA BARANKIEWICZ
Prokurent
2006-03-14
2018-06-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW TADEUSZ PODKAŃSKI
Prokurent
2006-03-14
2018-06-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ JULIAN KANIA
Prokurent
2012-02-15
2015-05-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW TADEUSZ PODKAŃSKI
PREZES
2002-04-18
2006-03-14
FLORIAN DANIEL FELS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2004-09-28
FLORIAN DANIEL FELS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-28
2006-03-14
FLORIAN DANIEL FELS
PREZES ZARZĄD
2006-03-14
2010-02-22
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2005-06-22
ANDREAS TILK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-14
2008-04-15
MARK DEKAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-25
2015-05-06
EDYTA IRENA SADOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2018-02-12
GRZEGORZ JULIAN KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-06
2017-11-09
JONATHAN WILLIAM CROWE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-06
2015-12-23
2002-04-18
2010-11-05
"AXEL SPRINGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-18
2006-07-06
AL. JEROZOLIMSKIE, 181, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-06
2008-04-15
DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-15
2008-04-28
BEDNARSKA, 7, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie