KRS 0000053416
REGON00137701400000
NazwaPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SZCZECIN
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 23 lip 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZTURMOWA, 2 A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1451000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAWspólnik
2001-12-11
2003-07-23
1.451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.451.000 ZŁOTYCH
00621066100000
POLAND COMMUNICATIONS INC.
Wspólnik
2001-12-11
2003-05-23
710 UDZIAŁÓW (SIEDEMSET DZIESIĘĆ ) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 710.000 ZŁ (SIEDEMSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA JOLANTA MARZEC
Prokurent
2002-12-10
2003-07-23
PROKURA SAMOISTNA
DOROTHY ELEN HANSBERRY BIEGUŃSKA
Prokurent
2001-12-11
2002-12-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BRUCE MADISON MASSEY
PREZES
2001-12-11
2002-12-10
TADEUSZ WOJCIECH MORAWSKI
WICEPREZES
2001-12-11
2002-12-10
MAŁGORZATA KOŻYCZKOWSKA
WICEPREZES
2001-12-11
2002-12-10
SIMON BOYD
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2003-07-23
MAREK WIESŁAW SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2003-07-23
JOANNA MONIKA NIECKARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2003-07-23
2001-12-11
2002-12-10
LEDNICKA, 6, SZCZECIN, 71-006, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie