KRS 0000029930
NIP5262241428
REGON01321350400000
NazwaATMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATMEDIA
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 17 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. STANISŁAWA SKALSKIEGO, 3, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 530000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262241428
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWUPC POLSKA, LLC
Wspólnik
2001-07-25
2004-12-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 PLN
POLAND CABLEVISION (NETHERLANDS) B.V.
Wspólnik
2004-12-31
2006-09-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
UPC POLAND HOLDING B.V.
Wspólnik
2006-09-29
2007-04-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
CHELLOMEDIA PROGRAMMING B.V.
Wspólnik
2007-04-17
2008-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
CHELLOMEDIA CEE HOLDCO B.V.
Wspólnik
2008-04-09
2014-02-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
ATMEDIA HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2014-02-24
2018-01-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN BOROSZKO
Wspólnik
2018-01-18
2018-11-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ
MARIA WAJDA
Wspólnik
2018-01-18
2018-11-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ
JACEK SKRODZKI
Wspólnik
2018-01-18
2018-11-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ
SIMON CHRISTOPHER BOYD
Prokurent
2007-04-17
2014-02-24
PROKURA SAMOISTNA
ANETA JUSTYNA JASKÓLSKA
Prokurent
2005-02-28
2007-10-26
PROKURA SAMOISTNA
JACEK SKRODZKI
Likwidator
2015-02-06
2018-01-18
MARCIN BOROSZKO
Likwidator
2015-02-06
2018-01-18
MARIA WAJDA
Likwidator
2015-02-06
2018-01-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
SIMON BOYD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-02-21
SIMON BOYD
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2007-04-17
BRUCE MADISON MASSEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-02-21
MARIA JOANNA WAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2011-02-08
MARIA JOANNA WAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-08
2015-02-06
MARIA WAJDA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-18
2018-11-17
JACEK SKRODZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18
2018-11-17
MARCIN BOROSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18
2018-11-17
BLAKE WILLIAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-02-21
MARCIN BOROSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2007-04-17
2001-07-25
2011-07-05
"AT MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-05
2015-02-06
ATMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-06
2018-01-18
ATMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-07-25
2002-09-17
PAWIŃSKIEGO, 5A BLOK D, WARSZAWA, 02-106, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-17
2005-08-05
SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-05
2009-11-30
AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-30
2018-01-18
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie