KRS 0000475673
NIP5213655064
REGON14686281400000
NazwaMEDIA IMPACT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA IMPACT POLSKA
Data rejestracji 06 wrz 2013 (11 lat temu) 06 wrz 2013
Data usunięcia 20 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 880000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2013-09-06
2019-02-20
8.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440.000,00 PLN
01068765000000
Wspólnik
2014-02-06
2019-02-20
8.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440.000,00 PLN
00133773000000
GRZEGORZ JULIAN KANIA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2014-04-28
MAŁGORZATA DOROTA BARANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2014-04-28
ROBERT MARIAN BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2016-01-20
MARK DEKAN
Członek Organu Nadzoru
2016-01-20
2019-02-20
JACEK DZIĘCIELAK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2019-02-20
EDYTA IRENA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2018-02-23
CARSTEN DORN
Członek Organu Nadzoru
2016-01-20
2017-11-28
ALEKSANDER KUTELA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-20
2019-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ ANDRZEJ WĄSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-14
2015-01-16
JAKUB BOLESŁAW KUDŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2014-02-14
JACEK DZIĘCIELAK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2016-05-04
MACIEJ MARIUSZ KOSSOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2015-01-16
MARIUSZ ANDRZEJ WĄSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-16
2019-02-20
RAFAŁ KARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-27
2017-11-23
MAGDALENA ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-16
2017-01-31
MARCIN BOROSZKO
PREZES ZARZĄDU
2016-05-04
2019-02-20
RALPH WERNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2017-11-23
2013-09-06
2019-02-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-06
2019-02-20
MEDIA IMPACT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-06
2019-02-20
DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-16
2019-02-20
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2015-01-16
2019-02-20
18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2015-01-16
2019-02-20
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-01-16
2019-02-20
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-01-16
2019-02-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-01-16
2019-02-20
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie