KRS 0000524952
NIP6772376487
REGON12291920800000
NazwaONETMARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONETMARKETING
Data rejestracji 26 wrz 2014 (10 lat temu) 26 wrz 2014
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILOTÓW, 10, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2014-09-26
2018-08-13
202 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.000 ZŁ
00133773000000
Wspólnik
2018-08-13
2019-04-01
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 101.000,00 ZŁ.
14612730000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UMARZANIA NALEŻNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
JONATHAN WILLIAM CROWE
PREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2016-01-25
JOVAN PROTIĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-15
2016-01-25
1982-05-16
ALEKSANDER KUTELA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-25
2017-03-02
MARIUSZ JANUSZ GRZESIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2019-04-01
OLGA KOROLEC
PREZES ZARZĄDU
2017-03-02
2019-04-01
KRZYSZTOF EUGENIUSZ STOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-12
2019-04-01
ROBERT MARIAN BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2015-03-10
MARCIN KAMIL SKOWROŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2014-12-15
PIOTR MARIUSZ BUBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-15
2016-08-31
GRZEGORZ JULIAN KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2017-11-15
2014-09-26
2019-04-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-26
2019-04-01
ONETMARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-26
2019-04-01
PILOTÓW, 10, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
2015-06-15
2019-04-01
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2014-09-26
2019-04-01
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2014-09-26
2019-04-01
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2014-09-26
2019-04-01
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2014-09-26
2019-04-01
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2014-09-26
2019-04-01
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2014-09-26
2019-04-01
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2014-09-26
2019-04-01
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2014-09-26
2019-04-01
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2014-09-26
2019-04-01
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie