KRS 0000815345
NIP5213881530
REGON38477474100000
NazwaGRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRATKA
Data rejestracji 02 gru 2019 (5 lat temu) 02 gru 2019
Data usunięcia 06 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 49, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWHKM BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2019-12-02
2020-04-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000 ZŁOTYCH
RINGIER AXEL SPRINGER MEDIA AG
Wspólnik
2020-04-23
2021-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-01-13
2022-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 350.000 ZŁOTYCH
22054319600000
MATHIAS DOEPFNER
Beneficjent
1963-01-15
MACIEJ LENARTOWICZ
reprezentant
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
reprezentant
JAROSŁAW ANDRZEJ ŚWIĘCICKI
reprezentant
MATHIAS DOEPFNER
Beneficjent
AKCJONARIUSZ KONTROLUJĄCY (NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI AKCJONARIUSZAMI) 99,1% AKCJI SPÓŁKI AXEL SPRINGER SE, BĘDĄCEJ POŚREDNIM POSIADACZEM (WRAZ Z RINGIER AG) 90% AKCJI W SPÓŁCE MZN PROPERTY SA, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GRATKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF EUGENIUSZ STOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-23
2020-08-05
FRANZ KURY
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-23
2020-09-17
MACIEJ LENARTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-05
2022-10-06
JAROSŁAW ANDRZEJ ŚWIĘCICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-17
2022-10-06
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-17
2022-10-06
JACEK ANDRZEJ MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-02
2020-09-17
2019-12-02
2020-09-29
UL. DOMANIEWSKA, 45, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie