KRS 0000481203
NIP6772377535
REGON12296894500000
NazwaGOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOBRANDS
Data rejestracji 18 paź 2013 (11 lat temu) 18 paź 2013
Data usunięcia 07 mar 2019 07 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILOTÓW, 10, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2013-10-18
2018-06-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
00133773000000
Wspólnik
2018-06-21
2019-03-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14612730000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROBERT MARIAN BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2015-02-20
RENATA MORLEWSKA SIPIOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2014-12-10
PIOTR MARIUSZ BUBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-10
2016-09-28
JONATHAN WILLIAM CROWE
PREZES ZARZĄDU
2015-02-20
2016-03-14
ALEKSANDER KUTELA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2019-03-07
GRZEGORZ JULIAN KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-28
2017-11-15
MARIUSZ JANUSZ GRZESIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-28
2019-03-07
OLGA KOROLEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2019-03-07
KRZYSZTOF EUGENIUSZ STOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-05
2019-03-07
2013-10-18
2014-08-11
GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 44, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie