KRS 0000275781
NIP5252402982
REGON14097519600000
NazwaOFEMININ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOFEMININ.PL
Data rejestracji 06 mar 2007 (18 lat temu) 06 mar 2007
Data usunięcia 06 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIWspólnik
2007-03-06
2010-02-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01616815800000
Wspólnik
2010-02-16
2017-05-31
4.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000,00 ZŁOTYCH
01068765000000
AUFEMININ COM SA
Wspólnik
2010-02-16
2017-05-31
5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-05-31
2017-12-06
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000,00 ZŁOTYCH
00133773000000
MAREK WIESŁAW SOWA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2010-07-29
MARIE-LAURE SAUTY DE CHALON
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2017-12-06
ANDREAS TILK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2011-11-29
MARC SCHMITZ
Członek Organu Nadzoru
2011-08-10
2016-10-04
EDYTA IRENA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-29
2017-12-06
AGNES ALAZARD ROOL
Członek Organu Nadzoru
2016-10-04
2017-12-06
BERTRAND STEPHANN
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2010-07-29
MARC FLAMME
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2011-08-10
MARTA BADUREK
Prokurent
2010-02-16
2011-08-10
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ MARCIN BRUDKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-06
2009-05-07
PIOTR TADEUSZ KOCHAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-07
2010-02-16
MICHAŁ ANDRZEJ FIJOŁ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2011-11-29
ANNE LENA LUTHER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2011-08-10
MARTA BADUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-10
2015-02-19
MARTA BADUREK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2017-12-06
ALEKSY WIESŁAW UCHAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2015-02-19
2007-03-06
2010-02-16
PRESS RELEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-06
2010-02-16
FREDRY, 6, WARSZAWA, 00-097, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie