KRS 0000118370
REGON35017679400000
NazwaDRQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRQ
Data rejestracji 11 lip 2002 (22 lata temu) 11 lip 2002
Data usunięcia 01 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE, 3, KRAKÓW, 31-118, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMACIEJ GAWLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2005-06-02
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2005-06-02
MARIA AGNIESZKA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-06-08
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-12-29
MACIEJ JERZY ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-06-08
DARIUSZ JANUSZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-02
2006-09-01
PAWEŁ JAN LEŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-02
2005-12-21
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-07
2005-12-21
BOGUSŁAW MICHAŁ MACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-07
2006-09-01
PAWEŁ MAREK KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-06-08
Wspólnik
2002-07-11
2004-02-26
3.485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.485.000,00 ZŁ
00133773000000
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Wspólnik
2002-07-11
2004-04-19
615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 615.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-02-26
2006-09-01
41000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100000
01266124100000
Wspólnik
2004-04-19
2005-02-10
4.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 484.500,00 PLN
01543319600000
ŁUKASZ JAN MAJER
Prokurent
2005-12-21
2006-09-01
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA BRUDNY
Prokurent
2006-03-24
2006-09-01
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HALINA IRENA PESZEK
Prokurent
2003-04-17
2004-12-29
PROKURA ŁĄCZNA
GRAŻYNA HALINA DRZAZGOWSKA
Prokurent
2004-06-29
2006-03-24
PROKURA ŁĄCZNA
HALINA IRENA PESZEK
Prokurent
2005-06-02
2006-09-01
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZELKICH SPRAWACH,ZARÓWNO MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI-UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
PIOTR WŁADYSŁAW OLEŚ
PREZES
2002-07-11
2003-04-17
ANDRZEJ JANUSZ JASKULSKI
WICEPREZES
2002-07-11
2004-06-08
EWA IZABELA KUBACKA
WICEPREZES
2002-07-11
2003-04-17
PAWEŁ JAN LEŻAŃSKI
WICEPREZES
2002-07-11
2003-04-17
PAWEŁ JAN LEŻAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-17
2005-06-02
HALINA IRENA PESZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-29
2005-06-02
JAKUB MICHAŁ CEBULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-02
2006-09-01
ANDRZEJ JANUSZ JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-02
2006-09-01
MAREK ALEKSANDER TIAHNYBOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-02
2006-09-01
WOJCIECH MARIAN KOZŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2004-10-12
2002-07-11
2006-09-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-11
2006-09-01
DRQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-11
2006-09-01
PODWALE, 3, KRAKÓW, 31-118, KRAKÓW, POLSKA
2002-07-11
2006-09-01
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2002-07-11
2006-09-01
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2002-07-11
2006-09-01
2214Z - WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2002-07-11
2006-09-01
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2002-07-11
2006-09-01
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-11
2006-09-01
2225Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
2002-07-11
2006-09-01
2231Z - REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2002-07-11
2006-09-01
2233Z - REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2002-07-11
2006-09-01
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-07-11
2006-09-01
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie