KRS 0000043747
NIP6762083163
REGON35156650500000
NazwaMF & PARTNERS CONSULTING. FIRMA DORADCZA "FLASIŃSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMF & PARTNERS CONSULTING. FIRMA DORADCZA "FLASIŃSKI I WSPÓLNICY"
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 16 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO, 3, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762083163
data rejestracji 06 sty 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWspólnik
2001-09-13
2004-05-14
850 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 425000 ZŁ
00216509900000
MARIUSZ STANISŁAW FLASIŃSKI
Wspólnik
2001-11-21
2019-09-16
485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.500 ZŁ
PIOTR BOGUSŁAW WÓJTOWICZ
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-28
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ
PIOTR WŁADYSŁAW OLEŚ
Wspólnik
2004-05-14
2019-09-16
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.500 ZŁ
MARIUSZ ROBERT BARAN
Wspólnik
2004-05-14
2011-09-13
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ATŁASIEWICZ
Wspólnik
2004-05-14
2010-08-12
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ
JANUSZ WOJCIECH JUREK
Wspólnik
2004-05-14
2019-09-16
242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121.000 ZŁ
PIOTR WŁADYSŁAW OLEŚ
Likwidator
2019-03-04
2019-09-16
JANUSZ WOJCIECH JUREK
Prokurent
2003-01-17
2019-03-04
SAMOISTNA
MARIUSZ STANISŁAW FLASIŃSKI
Prokurent
2005-11-29
2010-03-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ CHLEBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2001-11-21
PIOTR WŁADYSŁAW OLEŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2019-03-04
2001-09-13
2001-11-21
TCH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-21
2004-05-14
OPTIMUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-14
2019-03-04
MF & PARTNERS CONSULTING. FIRMA DORADCZA "FLASIŃSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-13
2016-09-08
BASZTOWA, 23, KRAKÓW, 31-156, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie