KRS 0000018906
REGON01113124500000
NazwaTVN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTVN
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 30 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420E RADIODYFUZJA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMAITI TV HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. POWSIŃSKA 4
Wspólnik
2001-06-12
2004-08-30
392.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.200.000 ZŁ
010989109
STRATEUROP INTERNATIONAL B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE PLANTAGE MIDDENLAAN 14, 1001 ZB
Wspólnik
2001-06-12
2004-08-30
200200 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20020000 ZŁ
Wspólnik
2003-11-13
2004-08-30
65.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.580.000 ZŁ
01550882400000
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-08-30
HENRYKA BOCHNIARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-08-30
IGOR OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-02-17
MACIEJ RACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-08-30
MARKUS TELLENBACH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-02-17
BRUNO VALSANGIACOMO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2004-08-30
MIROSŁAW WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2002-01-17
MICHAEL FINKELSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2002-09-12
TOMASZ RYSZARD KOLBUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2004-08-30
HARRY SLOAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2004-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PAR.20 UMOWY SPÓŁKI TVN
MARIUSZ WALTER
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2001-06-29
EDWARD MISZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2003-06-24
EDWARD MISZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2004-08-30
RYSZARD SIBILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2002-01-17
PIOTR TYBOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2004-08-30
PIOTR WALTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2001-06-29
PIOTR WALTER
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2004-08-30
WALDEMAR OSTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2004-08-30
JAROSŁAW POTASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2004-08-30
KAREN BURGESS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2004-03-23
2001-06-12
2003-12-16
AUGUSTÓWKA, 3, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie