KRS 0000138764
REGON01117100300000
Nazwa"M-INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM-INVESTMENTS
Data rejestracji 12 lis 2002 (22 lata temu) 12 lis 2002
Data usunięcia 25 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12119000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5540Z BARY #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMULTIKINO HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-11-12
2005-08-29
121.188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.118.800,00.
Wspólnik
2005-08-29
2005-11-25
121.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.119.000 ZŁOTYCH
01312219600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MACIEJ GRZEGORZ BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-23
2005-11-25
JAN BOHDAN WEJCHERT
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2004-01-30
ALDONA URSZULA WEJCHERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2003-12-01
ALDONA URSZULA WEJCHERT
PREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2005-08-23
STEPHEN KNIBBS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2003-12-01
JUSTIN RIBBONS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2004-06-04
PAWEŁ JAN WACHNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2005-08-23
PAWEŁ JAN WACHNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-23
2005-11-25
2002-11-12
2004-10-12
M - INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-12
2005-05-09
"M - INVESTENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie