KRS 0000042663
REGON01642530700000
Nazwa"TVN - 24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTVN - 24
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 05 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49880500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420E RADIODYFUZJA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO"ITI TV HOLDINGS" SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-09-18
2004-04-26
26.821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.410.500 ZŁOTYCH
010989109
ITI IMPRESSARIO HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-09-18
2004-04-26
12.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.459.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-02-19
2007-01-05
99.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.880.500 ZŁOTYCH
01113124500000
Wspólnik
2004-04-26
2005-08-01
39.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.870.000 ZŁ NABYTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ CELEM UMORZENIA NA PODSTAWIE ART. 199 § 1 I 2 KSH ORAZ § 13 UMOWY SPÓŁKI
01642530700000
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-08-01
ANNA STĘPNIAK - KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-07-30
MACIEJ JERZY ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2005-08-01
MARIUSZ WALTER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-08-01
TOMASZ ALEKSANDER BEREZOWSKI
Prokurent
2005-01-25
2007-01-05
SAMOISTNA ODDZIAŁOWA; TVN-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
DOROTA MARTA POWTAK
Prokurent
2005-01-25
2007-01-05
SAMOISTNA ODDZIAŁOWA; TVN-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
EDWARD MISZCZAK
Prokurent
2005-01-25
2007-01-05
SAMOISTNA ODDZIAŁOWA; TVN-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
JAROSŁAW JERZY POTASZ
Prokurent
2005-01-25
2007-01-05
SAMOISTNA ODDZIAŁOWA; TVN-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUTENTEM
MACIEJ SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2005-08-22
GRZEGORZ EDWARD PIEKARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-11
2003-04-22
ADAM ANDRZEJ PIECZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-11
2003-10-07
ADAM ANDRZEJ PIECZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-07
2005-08-22
ADAM ANDRZEJ PIECZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-22
2007-01-05
OLGIERD KONRAD DOBRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-22
2003-10-07
OLGIERD KONRAD DOBRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-07
2007-01-05
PIOTR RADZISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-07
2005-10-10
JOANNA KLOSKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-27
2006-06-13
2001-09-18
2002-08-30
"TVN - 24" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2003-11-06
POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie