KRS 0000391770
NIP9512345451
REGON14319080500000
NazwaTVN DIGITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTVN DIGITAL
Data rejestracji 22 lip 2011 (13 lat temu) 22 lip 2011
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERTNICZA, 159, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 9512345451
data rejestracji 01 paź 2015
status Czynny
11105000861000009031456412
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33103015080000000822009000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
86105000861000009031456420
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)DOROTA ŻURKOWSKA-BYTNER
Beneficjent
DOROTA ŻURKOWSKA-BYTNER
zgłaszający - inny
MICHAŁ SAMUL
Beneficjent
RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK
Beneficjent
RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK
zgłaszający - inny
JAN LUKASZ WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2012-03-27
JOHN MICHAEL DRISCOLL
Członek Organu Nadzoru
2015-10-22
2015-11-18
PIOTR MICHAŁ KORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-18
2020-10-14
JAMES DONALD SAMPLES
Członek Organu Nadzoru
2016-09-14
2019-01-15
RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK
Członek Organu Nadzoru
2019-01-15
2021-02-04
AGNIESZKA TRYSŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-29
2021-02-04
DOMINIKA ANNA STĘPIŃSKA DUCH
Członek Organu Nadzoru
2020-10-14
2021-02-04
MARKUS TELLENBACH
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2016-09-14
PIOTR ROBERT WALTER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2015-08-10
PIOTR BOGDAN JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-27
2015-10-22
DOROTA ŻURKOWSKA-BYTNER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
MICHAŁ SAMUL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DOROTA ŻURKOWSKA BYTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-20
2021-02-04
JOHN MICHAEL DRISCOLL
PREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2015-10-22
CHRISTIAN ALEJANDRO ANTING WOLFF
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2017-03-28
BERNARD CZAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-18
2017-03-28
MACIEJ ANDRZEJ MACIEJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2020-10-23
PIOTR MARCIN MŁYNEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-22
2019-02-14
DOROTA ŻURKOWSKA BYTNER
PREZES ZARZĄDU
2020-10-23
2020-11-20
MACIEJ GOZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-20
2021-02-04
PIOTR ANDRZEJ TYBOROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-29
2020-10-23
MACIEJ GOZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-29
2020-10-23
2011-07-22
2015-10-22
TVN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2011-07-22
2015-10-22
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie